DESGUACES DAVID LARRONDO SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Artajona, 13
Código Postal 31300
Municipio Tafalla
Provincia Navarra
Razón Social DESGUACES DAVID LARRONDO SL
CIF B71070718
Capital Social 4000.0 Euros
Actividad Comercio al por mayor de chatarra y productos de desecho
Fecha de Constitución 18/08/2011
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE DESGUACES DAVID LARRONDO SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE DESGUACES DAVID LARRONDO SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Larrondo Piedra David | Liquidador Unico | 17/12/2014 | 17/12/2014 |
Larrondo Piedra David | Administrador Unico | 10/12/2012 | 17/12/2014 |
Larrondo Osta Esteban Jose | Administrador Solidario | 06/09/2011 | 10/12/2012 |
Larrondo Piedra David | Administrador Solidario | 06/09/2011 | 10/12/2012 |
ACTOS BORME DE DESGUACES DAVID LARRONDO SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1580 , F 145, S 8, H NA 31386, I/A 3 (17/12/2014)
CVE: BORME-A-2015-7-31
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1580 , F 145, S 8, H NA 31386, I/A 3 (17/12/2014)
CVE: BORME-A-2015-7-31
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1580 , F 145, S 8, H NA 31386, I/A 3 (17/12/2014)
CVE: BORME-A-2015-7-31
Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1580 , F 145, S 8, H NA 31386, I/A 3 (17/12/2014)
CVE: BORME-A-2015-7-31
Administrador Unico
Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1580 , F 145, S 8, H NA 31386, I/A 3 (17/12/2014)
CVE: BORME-A-2015-7-31
- Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1580 , F 145, S 8, H NA 31386, I/A 2 (10/12/2012)
CVE: BORME-A-2012-240-31
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1580 , F 145, S 8, H NA 31386, I/A 2 (10/12/2012)
CVE: BORME-A-2012-240-31
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1580 , F 145, S 8, H NA 31386, I/A 2 (10/12/2012)
CVE: BORME-A-2012-240-31
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1580 , F 143, S 8, H NA 31386, I/A 1 (06/09/2011)
CVE: BORME-A-2011-179-31
Dirección:C/ ARTAJONA 13 1º B (TAFALLA)
Comienzo de operaciones:18/08/11
Capital:4.000,00 Euros
Objeto social:La compraventa de vehículos para efectuar su desguace y descontaminación incluyendo el comercio de las piezas obtenidas; la compraventa de vehículos nuevos y usados así como la de recambios.- La reparación de vehículos y el ejercicio de los servicios de grúa. El desarrollo de dichos negocios abarcar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1580 , F 143, S 8, H NA 31386, I/A 1 (06/09/2011)
CVE: BORME-A-2011-179-31