DESCONTAMINACIONES E INFORMES MEDIOAMBIENTALES SL - EXTINGUIDA
Dirección social Cl Saturn, 31
Código Postal 08228
Municipio Terrassa
Provincia Barcelona
Razón Social DESCONTAMINACIONES E INFORMES MEDIOAMBIENTALES SL
CIF B62965470
Capital Social 400000.0 Euros
Actividad Servicios técnicos de ingeniería y otras actividades relacionadas con el asesoramiento técnico
Órgano Administración Administrador único
Auditor EUROAUDIT AUDITORES SLP
VINCULACIONES DE DESCONTAMINACIONES E INFORMES MEDIOAMBIENTALES SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE DESCONTAMINACIONES E INFORMES MEDIOAMBIENTALES SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
EUROAUDIT AUDITORES SLP | Auditor | 02/12/2010 | 21/05/2024 |
Gonzalez Ciriaco Francisco | Liquidador | 21/05/2024 | 21/05/2024 |
Gonzalez Ciriaco Francisco | Administrador Unico | 04/01/2010 | 21/05/2024 |
Amat Montcunill Jose | Consejero | 04/01/2010 | |
Badia Clemente Maria Luisa | Secretario | 04/01/2010 | |
Badia Clemente Maria Luisa | Consejero | 04/01/2010 | |
Gonzalez Ciriaco Francisco | Presidente | 04/01/2010 | |
Gonzalez Ciriaco Francisco | Consejero | 04/01/2010 | |
Gonzalez Ciriaco Francisco | Consejero Delegado | 04/01/2010 |
ACTOS BORME DE DESCONTAMINACIONES E INFORMES MEDIOAMBIENTALES SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H B 255701, I/A 7 (21/05/2024)
CVE: BORME-A-2024-102-08
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H B 255701, I/A 7 (21/05/2024)
CVE: BORME-A-2024-102-08
Administrador Unico
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H B 255701, I/A 7 (21/05/2024)
CVE: BORME-A-2024-102-08
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2011)
CVE: BORME-B-2011-191-08
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/11/2010)
CVE: BORME-B-2010-243-08
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34948 , F 35, S 8, H B 255701, I/A 6 (02/12/2010)
CVE: BORME-A-2010-239-08
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/03/2010)
CVE: BORME-B-2010-72-08
Capital Anterior: | 100.000,00 | Euros |
Aumento de capital: | 300.000,00 | Euros |
Capital Actual: | 400.000,00 | Euros |
Porcentaje: | 300,00 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34948 , F 34, S 8, H B 255701, I/A 5 (04/01/2010)
CVE: BORME-A-2010-10-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34948 , F 34, S 8, H B 255701, I/A 5 (04/01/2010)
CVE: BORME-A-2010-10-08
Consejero Delegado
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34948 , F 34, S 8, H B 255701, I/A 5 (04/01/2010)
CVE: BORME-A-2010-10-08