DESARROLLOS VALLDIGNA SL - EXTINGUIDA
Dirección social Carre de Sant Agusti,, 11
Código Postal 46760
Municipio Tavernes de la Valldigna
Provincia Valencia
Mapa Ver Mapa
Razón Social DESARROLLOS VALLDIGNA SL
CIF B98488810
Capital Social 3100.0 Euros
Actividad Comercio al por menor en establecimientos no especializados, con predominio en productos alimenticios, bebidas y tabaco
Fecha de Constitución 01/12/2012
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE DESARROLLOS VALLDIGNA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE DESARROLLOS VALLDIGNA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Gandia Brines Maria Remedios | Apoderado | 28/11/2012 | 12/11/2021 |
Garcia Albert Juan Luis | Apoderado | 28/11/2012 | 12/11/2021 |
Garcia Pascual Maria | Administrador Unico | 23/11/2012 | 12/11/2021 |
Garcia Pascual Maria | Liquidador Unico | 12/11/2021 | 12/11/2021 |
ACTOS BORME DE DESARROLLOS VALLDIGNA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9549, L 6831, F 99, S 8, H V 151199, I/A 4 (12/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-222-46
- Otras Causas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9549, L 6831, F 99, S 8, H V 151199, I/A 4 (12/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-222-46
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9549, L 6831, F 99, S 8, H V 151199, I/A 4 (12/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-222-46
Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9549, L 6831, F 99, S 8, H V 151199, I/A 4 (12/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-222-46
Administrador Unico
Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9549, L 6831, F 99, S 8, H V 151199, I/A 4 (12/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-222-46
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9549, L 6831, F 98, S 8, H V 151199, I/A 3 (28/11/2012)
CVE: BORME-A-2012-234-46
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9549, L 6831, F 98, S 8, H V 151199, I/A 2 (28/11/2012)
CVE: BORME-A-2012-234-46
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9549, L 6831, F 96, S 8, H V 151199, I/A 1 (23/11/2012)
CVE: BORME-A-2012-232-46
Dirección:C/ SAN AGUSTIN 11 3 3 (TAVERNES DE LA VALLDIGNA)
Comienzo de operaciones:01/12/12
Capital:3.100,00 Euros
Objeto social:la explotación de supermercado y alimentación; comercio al por mayor y menor de toda clase de productos de alimentación, bebidas alcohólicas y no alcohólicas, y productos de droguería y cosmética, así como la degustación y venta de bebidas y alimentos. Si las disposiciones legales exigieran para el
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9549, L 6831, F 96, S 8, H V 151199, I/A 1 (23/11/2012)
CVE: BORME-A-2012-232-46