DESARROLLOS URBANISTICOS ALAR SL - EXTINGUIDA
Dirección social Avda Constitucion, 240
Código Postal 45600
Municipio Talavera de la Reina
Provincia Toledo
Mapa Ver Mapa
Razón Social DESARROLLOS URBANISTICOS ALAR SL
CIF B45614617
Actividad Promoción inmobiliaria
Fecha de Constitución 02/02/2006
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE DESARROLLOS URBANISTICOS ALAR SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE DESARROLLOS URBANISTICOS ALAR SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Gonzalez Sanchez Carmen | Apoderado | 26/09/2016 | 11/02/2020 |
Valero Marin Mariano | Administrador Unico | 16/03/2009 | 11/02/2020 |
Valero Marin Mariano | Liquidador | 11/02/2020 | 11/02/2020 |
Alvarez Villalba Tania | Administrador Solidario | 16/03/2009 | |
Valero Marin Mariano | Administrador Solidario | 16/03/2009 |
ACTOS BORME DE DESARROLLOS URBANISTICOS ALAR SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1334 , F 29, S 8, H TO 24531, I/A 5 (11/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-33-45
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1334 , F 29, S 8, H TO 24531, I/A 5 (11/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-33-45
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1334 , F 29, S 8, H TO 24531, I/A 5 (11/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-33-45
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1334 , F 29, S 8, H TO 24531, I/A 5 (11/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-33-45
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1334 , F 29, S 8, H TO 24531, I/A 4 (26/09/2016)
CVE: BORME-A-2016-190-45
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2011)
CVE: BORME-B-2011-168-45
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2010)
CVE: BORME-B-2010-192-45
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/10/2009)
CVE: BORME-B-2009-210-45
- AVDA DE LA CONSTITUCION 240 (TALAVERA DE LA REINA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1334 , F 28, S 8, H TO 24531, I/A 3 (30/04/2009)
CVE: BORME-A-2009-87-45
- Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1334 , F 28, S 8, H TO 24531, I/A 2 (16/03/2009)
CVE: BORME-A-2009-59-45