DESARROLLOS INMOBILIARIOS NOGA SL - EXTINGUIDA
Dirección social Paseo Castellana, 177
Código Postal 28046
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social DESARROLLOS INMOBILIARIOS NOGA SL
CIF B86166881
Capital Social 900000.0 Euros
Actividad Construcción de edificios residenciales
Fecha de Constitución 10/03/2011
Órgano Administración Administrador único
Propietario RENTURNOGA SL
VINCULACIONES DE DESARROLLOS INMOBILIARIOS NOGA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE DESARROLLOS INMOBILIARIOS NOGA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Amigo Marcos Jose Antonio | Apoderado | 26/10/2012 | 08/01/2014 |
Infantes Perea Juan Manuel | Apoderado | 26/10/2012 | 08/01/2014 |
Moreno Fernandez Rafael Pedro | Apoderado | 26/10/2012 | 08/01/2014 |
NOGARENT SL | Administrador Unico | 28/01/2013 | 08/01/2014 |
Osuna Garcia Nicolas | Apoderado | 26/10/2012 | 08/01/2014 |
Osuna Pedregosa Nicolas | Apoderado | 26/10/2012 | 08/01/2014 |
Osuna Pedregosa Nicolas | Representante | 28/01/2013 | 08/01/2014 |
RENTURNOGA SL | Socio Unico | 02/01/2014 | 08/01/2014 |
Ruiz-cabello Santos Alejandro Elpidio | Apoderado | 26/10/2012 | 08/01/2014 |
Sierra Lopez Olga Maria | Apoderado | 26/10/2012 | 08/01/2014 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE DESARROLLOS INMOBILIARIOS NOGA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28647 , F 222, S 8, H M 515893, I/A 9 (08/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-10-28
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28647 , F 222, S 8, H M 515893, I/A 9 (08/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-10-28
Administrador Unico
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28647 , F 222, S 8, H M 515893, I/A 9 (08/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-10-28
Nuevo Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28647 , F 222, S 8, H M 515893, I/A 8 (02/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-7-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28647 , F 222, S 8, H M 515893, I/A 7 (16/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-96-28
- Otras modificaciones estatutarias: MODIFICADO EL ARTICULO 9º DE LOS ESTATUTOS SOCIALES.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28647 , F 221, S 8, H M 515893, I/A 6 (28/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-26-28
Administrador Unico
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28647 , F 221, S 8, H M 515893, I/A 6 (28/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-26-28
Administrador Unico
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28647 , F 221, S 8, H M 515893, I/A 6 (28/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-26-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28647 , F 105, S 8, H M 515893, I/A 5 (26/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-215-28
- EL BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA, COMO ACREEDOR, HA EJERCITADO EL DERECHO DE OPOSICION A LA OPERACION DE ESCISION PARCIAL DE LA ENTIDAD "INONSA SL", SIENDO BENEFICIARIA LA ENTIDAD "DESARROLLOS INMOBILIARIOS NOGA SL", EN VIRTUD DE ESCRITURA QUE CAUSO LAS INSCRIPCIONES 58& Y 4&, RESPECTIVAMENTE
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28647 , F 100, S 8, H M 515893, I/A 4-M (07/08/2012)
CVE: BORME-A-2012-159-28