DESARROLLOS INMOBILIARIOS GOJAR SL - EXTINGUIDA
Razón Social DESARROLLOS INMOBILIARIOS GOJAR SL
CIF B18908574
Capital Social 3006.0 Euros
Actividad Promoción inmobiliaria
Fecha de Constitución 19/06/2009
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE DESARROLLOS INMOBILIARIOS GOJAR SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE DESARROLLOS INMOBILIARIOS GOJAR SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CONSTRUCCIONES LOPEZ PORRAS SA | Secretario | 13/08/2009 | 14/05/2014 |
CONSTRUCCIONES LOPEZ PORRAS SA | Consejero Delegado Mancomunado | 13/08/2009 | 14/05/2014 |
CONSTRUCCIONES LOPEZ PORRAS SA | Consejero | 13/08/2009 | 14/05/2014 |
Garcia Jimenez Miguel | Consejero Delegado Mancomunado | 13/08/2009 | 14/05/2014 |
Garcia Jimenez Miguel | Consejero | 13/08/2009 | 14/05/2014 |
Grupo Empresarial Ferlo Promociones Sociedad Limit | Presidente | 13/08/2009 | 14/05/2014 |
Grupo Empresarial Ferlo Promociones Sociedad Limit | Consejero Delegado Mancomunado | 13/08/2009 | 14/05/2014 |
Grupo Empresarial Ferlo Promociones Sociedad Limit | Consejero | 13/08/2009 | 14/05/2014 |
HIDRAULICAS Y VIALES SL | Consejero Delegado Mancomunado | 13/08/2009 | 14/05/2014 |
HIDRAULICAS Y VIALES SL | Consejero | 13/08/2009 | 14/05/2014 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE DESARROLLOS INMOBILIARIOS GOJAR SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1367 , F 140, S 8, H GR 37135, I/A 3 (14/05/2014)
CVE: BORME-A-2014-95-18
- Otras Causas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1367 , F 140, S 8, H GR 37135, I/A 3 (14/05/2014)
CVE: BORME-A-2014-95-18
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1367 , F 140, S 8, H GR 37135, I/A 3 (14/05/2014)
CVE: BORME-A-2014-95-18
Consejero Delegado Mancomunado
Consejero
Liquidador
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1367 , F 140, S 8, H GR 37135, I/A 3 (14/05/2014)
CVE: BORME-A-2014-95-18
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/05/2011)
CVE: BORME-B-2011-111-18
Consejero Delegado Mancomunado
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1367 , F 140, S 8, H GR 37135, I/A 2 (22/01/2010)
CVE: BORME-A-2010-21-18
Apoderado
Consejero Delegado Mancomunado
Consejero
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1367 , F 133, S 8, H GR 37135, I/A 1 (13/08/2009)
CVE: BORME-A-2009-160-18
Dirección:AVDA DE ANDALUCIA S/N - POLIGONO INDUSTRIAL "EL FL (GRANADA)
Comienzo de operaciones:19/06/09
Capital:3.006,00 Euros
Objeto social:Intervención,con el carácter de promotora,contratista directa o subcontratista,en la realización de la actividad de construcción,ejecución obras de cualquier clase o concepto,ya se promuevan con el carácter de obras privadascomo publicas,incluídas las que se promuevan como obras especiales;..
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1367 , F 133, S 8, H GR 37135, I/A 1 (13/08/2009)
CVE: BORME-A-2009-160-18