DESARROLLOS INMOBILIARIOS CABANYAL SL - EXTINGUIDA
Dirección social Cl Mediterrània, 8
Código Postal 46011
Municipio València
Provincia Valencia
Mapa Ver Mapa
Razón Social DESARROLLOS INMOBILIARIOS CABANYAL SL
CIF B98875537
Capital Social 3100.0 Euros
Fecha de Constitución 01/01/2017
Órgano Administración Administradores solidarios
VINCULACIONES DE DESARROLLOS INMOBILIARIOS CABANYAL SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE DESARROLLOS INMOBILIARIOS CABANYAL SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Carrion Serrano Maria Josefa | Administrador Solidario | 21/12/2020 | 23/03/2023 |
Chavez Zorrilla Estefania-jesery | Liquidador Unico | 23/03/2023 | 23/03/2023 |
Chavez Zorrilla Estefania-jesery | Administrador Solidario | 21/12/2020 | 23/03/2023 |
Duart Soria Borja | Administrador Solidario | 21/12/2020 | 23/03/2023 |
Carrion Serrano Maria Concepcion | Administrador Mancomunado | 28/12/2016 | 21/12/2020 |
Carrion Serrano Maria Jose | Administrador Mancomunado | 28/12/2016 | 21/12/2020 |
Chavez Zorrilla Estefania-jesery | Administrador Mancomunado | 28/12/2016 | 21/12/2020 |
Duart Soria Borja | Administrador Mancomunado | 28/12/2016 | 21/12/2020 |
ACTOS BORME DE DESARROLLOS INMOBILIARIOS CABANYAL SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10214, L 7496, F 161, S 8, H V 173880, I/A 3 (23/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-62-46
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10214, L 7496, F 161, S 8, H V 173880, I/A 3 (23/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-62-46
- Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10214, L 7496, F 161, S 8, H V 173880, I/A 3 (23/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-62-46
Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10214, L 7496, F 161, S 8, H V 173880, I/A 3 (23/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-62-46
Administrador Solidario
Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10214, L 7496, F 161, S 8, H V 173880, I/A 3 (23/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-62-46
- Cambio del Organo de Administración: Administradores mancomunados a Administradores solidarios
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10214, L 7496, F 161, S 8, H V 173880, I/A 2 (21/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-248-46
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10214, L 7496, F 161, S 8, H V 173880, I/A 2 (21/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-248-46
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10214, L 7496, F 161, S 8, H V 173880, I/A 2 (21/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-248-46
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10214, L 7496, F 159, S 8, H V 173880, I/A 1 (28/12/2016)
CVE: BORME-A-2017-3-46
Dirección:AVDA MEDITERRANEO 8 BAJO (VALENCIA)
Comienzo de operaciones:01/01/17
Capital:3.100,00 Euros
Objeto social:La actividades de agencia de la propiedad inmobiliaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10214, L 7496, F 159, S 8, H V 173880, I/A 1 (28/12/2016)
CVE: BORME-A-2017-3-46