DESARROLLOS INMOBILIARIOS ALMENARA SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Hermanos Becquer, 4
Código Postal 28006
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social DESARROLLOS INMOBILIARIOS ALMENARA SL
CIF B84395417
Capital Social 869000.0 Euros
Actividad Promoción inmobiliaria
Fecha de Constitución 23/06/2005
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE DESARROLLOS INMOBILIARIOS ALMENARA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE DESARROLLOS INMOBILIARIOS ALMENARA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Corsini Perez Jacobo | Representante | 25/03/2014 | 18/01/2021 |
Corsini Perez Jacobo | Liquidador | 18/01/2021 | 18/01/2021 |
VALCOR VENTA Y ALQUILERES SL | Administrador Unico | 25/03/2014 | 18/01/2021 |
Parra Moreno Jose- Maria | Representante | 30/03/2012 | 25/03/2014 |
ULTIMA RATIO SL | Administrador Mancomunado | 30/03/2012 | 25/03/2014 |
VALCOR VENTA Y ALQUILERES SL | Administrador Mancomunado | 25/03/2014 | |
Parra Moreno Jose- Maria | Administrador Mancomunado | 28/10/2011 |
ACTOS BORME DE DESARROLLOS INMOBILIARIOS ALMENARA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21445 , F 94, S 8, H M 381363, I/A 9 (18/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-15-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21445 , F 94, S 8, H M 381363, I/A 9 (18/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-15-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21445 , F 94, S 8, H M 381363, I/A 9 (18/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-15-28
Administrador Unico
Liquidador
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21445 , F 94, S 8, H M 381363, I/A 9 (18/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-15-28
- C/ HERMANOS BECQUER - NUMERO 4, 1º (MADRID)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21445 , F 94, S 8, H M 381363, I/A 8 (22/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-62-28
Capital Anterior: | 868.900,00 | Euros |
Aumento de capital: | 100,00 | Euros |
Capital Actual: | 869.000,00 | Euros |
Porcentaje: | 0,01 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21445 , F 93, S 8, H M 381363, I/A 7 (28/04/2016)
CVE: BORME-A-2016-87-28
Capital Anterior: | 0,00 | Euros |
Aumento de capital: | 868.900,00 | Euros |
Capital Actual: | 868.900,00 | Euros |
Porcentaje: | ∞ | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21445 , F 93, S 8, H M 381363, I/A 7 (28/04/2016)
CVE: BORME-A-2016-87-28
Capital Anterior: | 210.000,00 | Euros |
Disminución de capital | 210.000,00 | Euros |
Capital Actual: | 0,00 | Euros |
Porcentaje: | 100,00 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21445 , F 93, S 8, H M 381363, I/A 7 (28/04/2016)
CVE: BORME-A-2016-87-28
Capital Anterior: | 0,00 | Euros |
Aumento de capital: | 210.000,00 | Euros |
Capital Actual: | 210.000,00 | Euros |
Porcentaje: | ∞ | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21445 , F 92, S 8, H M 381363, I/A 6 (02/04/2014)
CVE: BORME-A-2014-70-28
Capital Anterior: | 18.000,00 | Euros |
Disminución de capital | 18.000,00 | Euros |
Capital Actual: | 0,00 | Euros |
Porcentaje: | 100,00 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21445 , F 92, S 8, H M 381363, I/A 6 (02/04/2014)
CVE: BORME-A-2014-70-28