DESARROLLOS INMOBILIARIOS ABETO SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Saturno, 1
Código Postal 28224
Municipio Pozuelo de Alarcón
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social DESARROLLOS INMOBILIARIOS ABETO SL
CIF B84395748
Actividad Promoción inmobiliaria
Fecha de Constitución 22/06/2005
Órgano Administración Administrador único
Propietario PLODER UICESA SA
VINCULACIONES DE DESARROLLOS INMOBILIARIOS ABETO SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE DESARROLLOS INMOBILIARIOS ABETO SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Jose Maria Tebar Torres | Representante | 03/12/2009 | 09/12/2011 |
PLODER UICESA SA | Socio Unico | 03/12/2009 | 09/12/2011 |
PLODER UICESA SA | Administrador Unico | 03/12/2009 | 09/12/2011 |
Tebar Torres Jose Maria | Liquidador | 09/12/2011 | 09/12/2011 |
Climente Lucio Ignacio Luis | Consejero | 03/12/2009 | |
Cortezo Garcia Juan | Presidente | 03/12/2009 | |
Cortezo Garcia Juan | Consejero Delegado | 03/12/2009 | |
Cortezo Garcia Juan | Consejero | 03/12/2009 | |
Gotor Gonzalez Pablo Jose | Secretario | 03/12/2009 | |
Gotor Gonzalez Pablo Jose | Consejero | 03/12/2009 |
ACTOS BORME DE DESARROLLOS INMOBILIARIOS ABETO SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21614 , F 6, S 8, H M 384609, I/A 3 (09/12/2011)
CVE: BORME-A-2011-240-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21614 , F 6, S 8, H M 384609, I/A 3 (09/12/2011)
CVE: BORME-A-2011-240-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21614 , F 6, S 8, H M 384609, I/A 3 (09/12/2011)
CVE: BORME-A-2011-240-28
Administrador Unico
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21614 , F 6, S 8, H M 384609, I/A 3 (09/12/2011)
CVE: BORME-A-2011-240-28
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2010)
CVE: BORME-B-2010-190-28
- C/ SATURNO, NUMERO 1 (POZUELO DE ALARCON)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21614 , F 5, S 8, H M 384609, I/A 2 (03/12/2009)
CVE: BORME-A-2009-239-28
- Cambio del Organo de Administración: Consejo de administración a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21614 , F 5, S 8, H M 384609, I/A 2 (03/12/2009)
CVE: BORME-A-2009-239-28
Administrador Unico
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21614 , F 5, S 8, H M 384609, I/A 2 (03/12/2009)
CVE: BORME-A-2009-239-28
Consejero Delegado
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21614 , F 5, S 8, H M 384609, I/A 2 (03/12/2009)
CVE: BORME-A-2009-239-28
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21614 , F 5, S 8, H M 384609, I/A 2 (03/12/2009)
CVE: BORME-A-2009-239-28