DESARROLLOS HELIOS SL - EXTINGUIDA
Dirección social Plaza Fuensanta, 2
Municipio Murcia
Provincia Murcia
Razón Social DESARROLLOS HELIOS SL
CIF B73429391
Actividad Promoción inmobiliaria
Fecha de Constitución 27/02/2006
Órgano Administración Administradores mancomunados
VINCULACIONES DE DESARROLLOS HELIOS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE DESARROLLOS HELIOS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Pedro Franco Corrons | Administrador Concursal | 20/03/2012 | 07/07/2017 |
AMCI HABITAT SA | Administrador Mancomunado | 27/08/2012 | 03/01/2013 |
Aquilino Sanchez Sanchez | Administrador Mancomunado | 03/01/2013 | |
Manuel Tomas Perez Martinez | Administrador Mancomunado | 03/01/2013 | |
Enric Perez Mas | Administrador Mancomunado | 27/08/2012 |
ACTOS BORME DE DESARROLLOS HELIOS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2346 , F 134, S 8, H MU 56363, I/A 10 (07/07/2017)
CVE: BORME-A-2017-133-30
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:DESARROLLOS HELIOS SL
Nif:B73429391
Cese de las limitaciones de las facultades de administración
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL DE BARCELON
Número:5
Juez / Ponente:FLORENCIO MOLINA LOPEZ
Fecha de Resolución:13/06/2017
Número Procedimiento Concursal:688/2011
Datos Registrales:
Tomo:
2346
Libro:
0
Folio:
134
Hoja:
8-56363
Inscripción:
10
Fecha Inscripción07/07/2017
Registro:Registro Mercantil de Murcia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2346 , F 134, S 8, H MU 56363, I/A 10 (07/07/2017)
CVE: BORME-A-2017-133-30
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:DESARROLLOS HELIOS SL
Nif:B73429391
Revocación:
Tipo:Cese
Nombre:Pedro Franco Corrons
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL DE BARCELON
Número:5
Juez / Ponente:DANIEL IRIGOYEN FUJIWARA
Fecha de Resolución:15/12/2011
Número Procedimiento Concursal:688/2011
Datos Registrales:
Tomo:
2346
Libro:
0
Folio:
134
Hoja:
8-56363
Inscripción:
10
Fecha Inscripción07/07/2017
Registro:Registro Mercantil de Murcia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2346 , F 134, S 8, H MU 56363, I/A 10 (07/07/2017)
CVE: BORME-A-2017-133-30
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:DESARROLLOS HELIOS SL
Nif:B73429391
Auto de conclusión del concurso
Tipo Conclusión:Insuficiencia de la masa activa
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL DE BARCELON
Número:5
Juez / Ponente:FLORENCIO MOLINA LOPEZ
Fecha de Resolución:13/06/2017
Número Procedimiento Concursal:688/2011
Datos Registrales:
Tomo:
2346
Libro:
0
Folio:
134
Hoja:
8-56363
Inscripción:
10
Fecha Inscripción07/07/2017
Registro:Registro Mercantil de Murcia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2346 , F 134, S 8, H MU 56363, I/A 10 (07/07/2017)
CVE: BORME-A-2017-133-30
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:DESARROLLOS HELIOS SL
Nif:B73429391
Auto de aprobación del plan de liquidación
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL DE BARCELON
Número:5
Juez / Ponente:DANIEL IRIGOYEN FUJIWARA
Fecha de Resolución:28/05/2013
Número Procedimiento Concursal:688/2011
Datos Registrales:
Tomo:
2346
Libro:
0
Folio:
133
Hoja:
8-56363
Inscripción:
9
Fecha Inscripción30/07/2013
Registro:Registro Mercantil de Murcia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2346 , F 133, S 8, H MU 56363, I/A 9 (30/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-148-30
- Otras Causas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2346 , F 133, S 8, H MU 56363, I/A 8 (03/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-6-30
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:DESARROLLOS HELIOS SL
Nif:B73429391
Auto de apertura de la fase de liquidación
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL DE BARCELON
Número:5
Juez / Ponente:DANIEL IRIGOYEN FUJIWARA
Fecha de Resolución:19/11/2012
Número Procedimiento Concursal:688/2011
Datos Registrales:
Tomo:
2346
Libro:
0
Folio:
133
Hoja:
8-56363
Inscripción:
8
Fecha Inscripción03/01/2013
Registro:Registro Mercantil de Murcia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2346 , F 133, S 8, H MU 56363, I/A 8 (03/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-6-30
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2346 , F 133, S 8, H MU 56363, I/A 8 (03/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-6-30
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2346 , F 133, S 8, H MU 56363, I/A 7 (27/08/2012)
CVE: BORME-A-2012-170-30
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2346 , F 133, S 8, H MU 56363, I/A 7 (27/08/2012)
CVE: BORME-A-2012-170-30