DESARROLLOS ENERGETICOS DEL JALON SL - EXTINGUIDA
Dirección social Plaza Mariano Arregui, 16
Código Postal 50005
Municipio Zaragoza
Provincia Zaragoza
Razón Social DESARROLLOS ENERGETICOS DEL JALON SL
CIF B99253205
Capital Social 3500.0 Euros
Actividad Producción de energía eléctrica de otros tipos
Fecha de Constitución 01/07/2009
Órgano Administración Administrador único
Propietario Dominguez Fuentes Luis Fernando
VINCULACIONES DE DESARROLLOS ENERGETICOS DEL JALON SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE DESARROLLOS ENERGETICOS DEL JALON SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Dominguez Fuentes Luis Fernando | Socio Unico | 29/07/2009 | 14/12/2017 |
Dominguez Fuentes Luis Fernando | Administrador Unico | 29/07/2009 | 14/12/2017 |
Lasfuentes Villar Rafael | Liquidador Solidario | 14/12/2017 | 14/12/2017 |
Medrano Villar Francisco-javier | Liquidador Solidario | 14/12/2017 | 14/12/2017 |
ACTOS BORME DE DESARROLLOS ENERGETICOS DEL JALON SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3723 , F 157, S 8, H Z 48894, I/A 2 (14/12/2017)
CVE: BORME-A-2017-241-50
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3723 , F 157, S 8, H Z 48894, I/A 2 (14/12/2017)
CVE: BORME-A-2017-241-50
Liquidador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3723 , F 157, S 8, H Z 48894, I/A 2 (14/12/2017)
CVE: BORME-A-2017-241-50
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3723 , F 157, S 8, H Z 48894, I/A 2 (14/12/2017)
CVE: BORME-A-2017-241-50
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2011)
CVE: BORME-B-2011-159-50
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2010)
CVE: BORME-B-2010-179-50
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3723 , F 155, S 8, H Z 48894, I/A 1 (29/07/2009)
CVE: BORME-A-2009-149-50
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3723 , F 155, S 8, H Z 48894, I/A 1 (29/07/2009)
CVE: BORME-A-2009-149-50
Dirección:PLAZA MARIANO ARREGUI 16 3º B - RESIDENCIAL HERNAN (ZARAGOZA)
Comienzo de operaciones:01/07/09
Capital:3.500,00 Euros
Objeto social:a) La promoción, construcción, instalación, puestas en marcha, mantenimiento y conservación de instalaciones de energía alternativa, cualquiera que sea su naturaleza. b) La producción, tratamiento y distribución de cualesquiera formas de energía alternativas a la red eléctrica. c) El asesoramiento t
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3723 , F 155, S 8, H Z 48894, I/A 1 (29/07/2009)
CVE: BORME-A-2009-149-50