DESARROLLOS EMPRESARIALES OYAMBRE SL - EXTINGUIDA
Dirección social Avda Ansaldo, 6
Código Postal 03540
Municipio Alicante/Alacant
Provincia Alicante/Alacant
Razón Social DESARROLLOS EMPRESARIALES OYAMBRE SL
CIF B86169299
Capital Social 3000.0 Euros
Actividad Alquiler de bienes inmobiliarios por cuenta propia
Fecha de Constitución 23/03/2011
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE DESARROLLOS EMPRESARIALES OYAMBRE SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE DESARROLLOS EMPRESARIALES OYAMBRE SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Shtabinskaya Elena | Administrador Unico | 27/01/2015 | 27/03/2017 |
Reyes Cabanas Felipez | Administrador Mancomunado | 26/07/2011 | 27/01/2015 |
Rodriguez Gomez Sergio | Administrador Mancomunado | 26/07/2011 | 27/01/2015 |
Suarez Garcia-osorio Carlos | Administrador Mancomunado | 26/07/2011 | 27/01/2015 |
Perez Gomez Rosario | Administrador Unico | 05/04/2011 | 26/07/2011 |
ACTOS BORME DE DESARROLLOS EMPRESARIALES OYAMBRE SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3831 , F 71, S 8, H A 143321, I/A 3 (27/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-64-03
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3831 , F 71, S 8, H A 143321, I/A 3 (27/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-64-03
- AVDA ANSALDO 6 (ALICANTE)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3831 , F 71, S 8, H A 143321, I/A 2 (27/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-23-03
- Cambio del Organo de Administración: Administradores mancomunados a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3831 , F 71, S 8, H A 143321, I/A 2 (27/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-23-03
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3831 , F 71, S 8, H A 143321, I/A 2 (27/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-23-03
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3831 , F 71, S 8, H A 143321, I/A 2 (27/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-23-03
- AVDA DE FRANCIA 1, PORTAL 2, 1º B (POZUELO DE ALARCON)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28732 , F 37, S 8, H M 517363, I/A 2 (26/07/2011)
CVE: BORME-A-2011-148-28
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Administradores mancomunados
- Otras modificaciones estatutarias: Artículo de los estatutos: 6. Domicilio.-
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28732 , F 37, S 8, H M 517363, I/A 2 (26/07/2011)
CVE: BORME-A-2011-148-28
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28732 , F 37, S 8, H M 517363, I/A 2 (26/07/2011)
CVE: BORME-A-2011-148-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28732 , F 37, S 8, H M 517363, I/A 2 (26/07/2011)
CVE: BORME-A-2011-148-28