DESARROLLOS EMPRESARIALES LIEJA SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Columela, 4
Código Postal 28001
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Razón Social DESARROLLOS EMPRESARIALES LIEJA SL
CIF B84972678
Capital Social 395465.0 Euros
Actividad Demolición
Fecha de Constitución 14/02/2007
Órgano Administración Administradores mancomunados
VINCULACIONES DE DESARROLLOS EMPRESARIALES LIEJA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE DESARROLLOS EMPRESARIALES LIEJA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
EAST MANAGEMENT INVESTMENT SL | Administrador Mancomunado | 15/04/2015 | 19/06/2019 |
Perri Roberto Eduardo | Representante | 15/04/2015 | 19/06/2019 |
Perri Roberto Eduardo | Liquidador | 19/06/2019 | 19/06/2019 |
REYZA 2006 INVERSIONES SL | Administrador Mancomunado | 19/06/2019 | |
Reyzabal Larrouy Florentino | Representante | 15/04/2015 | 19/06/2019 |
GONZALEZ WEIL CARLOS MIGUEL | Administrador Mancomunado | 15/04/2015 | |
Muñiz Bernuy Manuel Francisco Juan | Administrador Mancomunado | 15/04/2015 | |
Perri Roberto Eduardo | Administrador Mancomunado | 15/04/2015 | |
Reyzabal Gomez Javier | Representante | 15/04/2015 |
ACTOS BORME DE DESARROLLOS EMPRESARIALES LIEJA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23849 , F 33, S 8, H M 428132, I/A 9 (19/06/2019)
CVE: BORME-A-2019-120-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23849 , F 33, S 8, H M 428132, I/A 9 (19/06/2019)
CVE: BORME-A-2019-120-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23849 , F 33, S 8, H M 428132, I/A 9 (19/06/2019)
CVE: BORME-A-2019-120-28
Administrador Mancomunado
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23849 , F 33, S 8, H M 428132, I/A 9 (19/06/2019)
CVE: BORME-A-2019-120-28
Capital Anterior: | 516.337,00 | Euros |
Disminución de capital | 120.872,00 | Euros |
Capital Actual: | 395.465,00 | Euros |
Porcentaje: | 23,41 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23849 , F 32, S 8, H M 428132, I/A 8 (24/10/2016)
CVE: BORME-A-2016-210-28
Administrador Mancomunado
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23849 , F 32, S 8, H M 428132, I/A 7 (15/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-76-28
Administrador Mancomunado
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23849 , F 32, S 8, H M 428132, I/A 7 (15/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-76-28
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/05/2011)
CVE: BORME-B-2011-106-28
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/05/2011)
CVE: BORME-B-2011-104-28
- 2007
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/05/2011)
CVE: BORME-B-2011-104-28