DESARROLLOS EMPRESARIALES ARUBE SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Jimenez Diaz, 1
Código Postal 28224
Municipio Pozuelo de Alarcón
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social DESARROLLOS EMPRESARIALES ARUBE SL
CIF B86729472
Capital Social 3000.0 Euros
Fecha de Constitución 16/05/2013
Órgano Administración Administradores mancomunados
VINCULACIONES DE DESARROLLOS EMPRESARIALES ARUBE SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE DESARROLLOS EMPRESARIALES ARUBE SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Chalud Del Corral Eduardo | Administrador Mancomunado | 09/09/2013 | 04/04/2023 |
Jimenez Marques Alvaro | Administrador Mancomunado | 09/09/2013 | 04/04/2023 |
Jimenez Marques Alvaro | Liquidador | 04/04/2023 | 04/04/2023 |
Ullastres Garcia Juan Jose | Administrador Unico | 31/05/2013 | 09/09/2013 |
ACTOS BORME DE DESARROLLOS EMPRESARIALES ARUBE SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31115 , F 85, S 8, H M 559963, I/A 3 (04/04/2023)
CVE: BORME-A-2023-70-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31115 , F 85, S 8, H M 559963, I/A 3 (04/04/2023)
CVE: BORME-A-2023-70-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31115 , F 85, S 8, H M 559963, I/A 3 (04/04/2023)
CVE: BORME-A-2023-70-28
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31115 , F 85, S 8, H M 559963, I/A 3 (04/04/2023)
CVE: BORME-A-2023-70-28
- C/ JIMENEZ DIAZ 1 (POZUELO DE ALARCON)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31115 , F 84, S 8, H M 559963, I/A 2 (09/09/2013)
CVE: BORME-A-2013-176-28
- Prestación de servicios de consultoría medioambiental, consultoría veterinaria y mercado zoosanitario. Prestación de servicios y realización de actividades en el ámbito agropecuario. Las actividades contenidas en el apartado anterior quedan fuera del ámbito de aplicación de la Ley 2/2007
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31115 , F 84, S 8, H M 559963, I/A 2 (09/09/2013)
CVE: BORME-A-2013-176-28
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Administradores mancomunados
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31115 , F 84, S 8, H M 559963, I/A 2 (09/09/2013)
CVE: BORME-A-2013-176-28
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31115 , F 84, S 8, H M 559963, I/A 2 (09/09/2013)
CVE: BORME-A-2013-176-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31115 , F 84, S 8, H M 559963, I/A 2 (09/09/2013)
CVE: BORME-A-2013-176-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31115 , F 83, S 8, H M 559963, I/A 1 (31/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-107-28