DESARROLLOS DOCTOR CORTEZO SL - EXTINGUIDA
Provincia Madrid
Razón Social DESARROLLOS DOCTOR CORTEZO SL
CIF B82886326
Capital Social 2.158352E7 Euros
Actividad Compraventa de bienes inmobiliarios por cuenta propia
Órgano Administración Administradores solidarios
VINCULACIONES DE DESARROLLOS DOCTOR CORTEZO SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE DESARROLLOS DOCTOR CORTEZO SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Trapero Gomez Agustin | Administrador Solidario | 29/12/2011 | 22/12/2016 |
Trapero Gomez Agustin | Liquidador Solidario | 22/12/2016 | 22/12/2016 |
Yenes Arroyo Pedro | Administrador Solidario | 29/12/2011 | 22/12/2016 |
Yenes Arroyo Pedro | Liquidador Solidario | 22/12/2016 | 22/12/2016 |
Garcia Izquierdo Santiago | Consejero | 29/12/2011 | |
Garcia Izquierdo Santiago | Apoderado | 29/12/2011 | |
Martin Encinas Ana Maria | Consejero | 29/12/2011 | |
Martin Encinas Ana Maria | Apoderado | 29/12/2011 | |
Trapero Gomez Agustin | Secretario | 29/12/2011 | |
Trapero Gomez Agustin | Consejero Delegado Solidario | 29/12/2011 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE DESARROLLOS DOCTOR CORTEZO SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16132 , F 18, S 8, H M 273280, I/A 14 (22/12/2016)
CVE: BORME-A-2017-1-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16132 , F 18, S 8, H M 273280, I/A 14 (22/12/2016)
CVE: BORME-A-2017-1-28
Capital Anterior: | 600.000,00 | Euros |
Aumento de capital: | 20.983.520,00 | Euros |
Capital Actual: | 21.583.520,00 | Euros |
Porcentaje: | 3.497,25 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16132 , F 18, S 8, H M 273280, I/A 14 (22/12/2016)
CVE: BORME-A-2017-1-28
Liquidador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16132 , F 18, S 8, H M 273280, I/A 14 (22/12/2016)
CVE: BORME-A-2017-1-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16132 , F 18, S 8, H M 273280, I/A 14 (22/12/2016)
CVE: BORME-A-2017-1-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16132 , F 18, S 8, H M 273280, I/A 13 (29/12/2011)
CVE: BORME-A-2012-8-28
- Cambio del Organo de Administración: Consejo de administración a Administradores solidarios
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16132 , F 18, S 8, H M 273280, I/A 12 (29/12/2011)
CVE: BORME-A-2012-8-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16132 , F 18, S 8, H M 273280, I/A 12 (29/12/2011)
CVE: BORME-A-2012-8-28
Consejero Delegado Solidario
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16132 , F 18, S 8, H M 273280, I/A 12 (29/12/2011)
CVE: BORME-A-2012-8-28
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/11/2010)
CVE: BORME-B-2010-233-28