DESARROLLOS COSTA SUR SL - EXTINGUIDA
Municipio Marbella
Provincia Málaga
Razón Social DESARROLLOS COSTA SUR SL
CIF B92407469
Actividad Promoción inmobiliaria
Fecha de Constitución 20/01/2003
Órgano Administración Administradores mancomunados
VINCULACIONES DE DESARROLLOS COSTA SUR SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE DESARROLLOS COSTA SUR SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
GAP GESTION Y ASESORAMIENTO DE PROYECTOS SL | Administrador Mancomunado | 28/09/2009 | 14/10/2010 |
GAP GESTION Y ASESORAMIENTO DE PROYECTOS SL | Liquidador Mancomunado | 14/10/2010 | 14/10/2010 |
GRUPO INMOBILIARIO SAN LEOPOLDO SL | Administrador Mancomunado | 28/09/2009 | 14/10/2010 |
GRUPO INMOBILIARIO SAN LEOPOLDO SL | Liquidador Mancomunado | 14/10/2010 | 14/10/2010 |
ACHIEVERS CAPITAL SL | Vicepresidente | 28/09/2009 | |
ACHIEVERS CAPITAL SL | Consejero | 28/09/2009 | |
BERBELLER SL | Consejero | 28/09/2009 | |
COMPAÑIA PATRIMONIAL SERIE SL | Consejero | 28/09/2009 | |
ENCINAS 2 SL | Consejero | 28/09/2009 | |
Espinosa Infante Aurelio | Secretario | 28/09/2009 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE DESARROLLOS COSTA SUR SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3230, L 2143, F 176, S 8, H MA 61139, I/A 8 (14/10/2010)
CVE: BORME-A-2010-210-29
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3230, L 2143, F 176, S 8, H MA 61139, I/A 8 (14/10/2010)
CVE: BORME-A-2010-210-29
Liquidador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3230, L 2143, F 176, S 8, H MA 61139, I/A 8 (14/10/2010)
CVE: BORME-A-2010-210-29
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3230, L 2143, F 176, S 8, H MA 61139, I/A 8 (14/10/2010)
CVE: BORME-A-2010-210-29
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/07/2010)
CVE: BORME-B-2010-153-29
- Adición del artículo 11º-Bis a los Estatutos Sociales
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3230, L 2143, F 176, S 8, H MA 61139, I/A 7 (28/09/2009)
CVE: BORME-A-2009-197-29
- Cambio del Organo de Administración: Consejo de administración a Administradores mancomunados
- Otras modificaciones estatutarias: Inclusión del derecho de oposición de los acreedores.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3230, L 2143, F 176, S 8, H MA 61139, I/A 7 (28/09/2009)
CVE: BORME-A-2009-197-29
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3230, L 2143, F 176, S 8, H MA 61139, I/A 7 (28/09/2009)
CVE: BORME-A-2009-197-29
Consejero Delegado Solidario
Consejero
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Vicesecret.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3230, L 2143, F 176, S 8, H MA 61139, I/A 7 (28/09/2009)
CVE: BORME-A-2009-197-29
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2009)
CVE: BORME-B-2009-190-29