DESARROLLOS COMERCIALES Y DE OCIO LORCA SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Velazquez, 75
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Razón Social DESARROLLOS COMERCIALES Y DE OCIO LORCA SL
CIF B84016575
Actividad Promoción inmobiliaria
Fecha de Constitución 02/06/2004
Órgano Administración Administradores solidarios
Propietario CECOSA HIPERMERCADOS SL
Auditor KPMG AUDITORES SL
VINCULACIONES DE DESARROLLOS COMERCIALES Y DE OCIO LORCA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE DESARROLLOS COMERCIALES Y DE OCIO LORCA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Alvarez Suarez Jose Felix | Apoderado Solidario | 20/05/2013 | 30/10/2017 |
Anduaga Aguirre Jose Ramon | Apoderado | 02/10/2017 | 30/10/2017 |
CECOSA HIPERMERCADOS SL | Administrador Solidario | 10/03/2015 | 30/10/2017 |
CECOSA HIPERMERCADOS SL | Liquidador Solidario | 30/10/2017 | 30/10/2017 |
CECOSA HIPERMERCADOS SL | Socio Unico | 14/02/2017 | 30/10/2017 |
Eizaguirre Ilarramendi Iñigo Nicolas | Representante | 05/11/2015 | 30/10/2017 |
Eizaguirre Illarramendi Iñigo Nicolas | Representante | 30/10/2017 | 30/10/2017 |
EROSKI SCOOP | Administrador Solidario | 10/03/2015 | 30/10/2017 |
EROSKI SCOOP | Liquidador Solidario | 30/10/2017 | 30/10/2017 |
Juaristi Altuna Edorta | Representante | 26/10/2017 | 30/10/2017 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE DESARROLLOS COMERCIALES Y DE OCIO LORCA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23989 , F 12, S 8, H M 358387, I/A 25 (30/10/2017)
CVE: BORME-A-2017-213-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23989 , F 12, S 8, H M 358387, I/A 25 (30/10/2017)
CVE: BORME-A-2017-213-28
Liquidador Solidario
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23989 , F 12, S 8, H M 358387, I/A 25 (30/10/2017)
CVE: BORME-A-2017-213-28
Administrador Solidario
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23989 , F 12, S 8, H M 358387, I/A 25 (30/10/2017)
CVE: BORME-A-2017-213-28
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23989 , F 11, S 8, H M 358387, I/A 24 (26/10/2017)
CVE: BORME-A-2017-212-28
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23989 , F 11, S 8, H M 358387, I/A 24 (26/10/2017)
CVE: BORME-A-2017-212-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23989 , F 11, S 8, H M 358387, I/A 23 (02/10/2017)
CVE: BORME-A-2017-194-28
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23989 , F 10, S 8, H M 358387, I/A 22 (14/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-36-28
Apoderado Solidario
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23989 , F 10, S 8, H M 358387, I/A 21 (01/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-27-28
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23989 , F 10, S 8, H M 358387, I/A 20 (06/10/2016)
CVE: BORME-A-2016-198-28