DESARROLLOS BALAITUS AIE - EXTINGUIDA
Dirección social Paseo Castellana, 132
Código Postal 28046
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social DESARROLLOS BALAITUS AIE
CIF V05316179
Capital Social 2000.0 Euros
Fecha de Constitución 16/03/2021
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE DESARROLLOS BALAITUS AIE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE DESARROLLOS BALAITUS AIE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Amigo Fernandez Alberto | Representante | 06/12/2023 | 10/01/2024 |
Amigo Fernandez Alberto | Liquidador | 10/01/2024 | 10/01/2024 |
INTERNET LABORATORY DIGITAL SL | Socio Miembr | 06/12/2023 | 10/01/2024 |
INTERNET LABORATORY DIGITAL SL | Administrador Unico | 06/12/2023 | 10/01/2024 |
Melgarejo Nardiz Miguel Maria | Socio Miembr | 06/12/2023 | 10/01/2024 |
ARCANO ASSET & CAPITAL FINANCE SL | Administrador Mancomunado | 19/04/2021 | 06/12/2023 |
ARCANO ASSET & CAPITAL FINANCE SL | Socio Miembr | 19/04/2021 | 06/12/2023 |
ARCANO CORPORATE SL | Administrador Mancomunado | 19/04/2021 | 06/12/2023 |
ARCANO IMASDE AIE | Socio Miembr | 19/04/2021 | 06/12/2023 |
Doria Vizcay Miguel Joaquin | Representante | 19/04/2021 | 06/12/2023 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE DESARROLLOS BALAITUS AIE
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41716 , F 156, S 8, H M 738939, I/A 5 (10/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-12-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41716 , F 156, S 8, H M 738939, I/A 5 (10/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-12-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41716 , F 156, S 8, H M 738939, I/A 5 (10/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-12-28
Administrador Unico
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41716 , F 156, S 8, H M 738939, I/A 5 (10/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-12-28
- PASEO DE LA CASTELLANA 132 1º D (MADRID)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41716 , F 155, S 8, H M 738939, I/A 4 (06/12/2023)
CVE: BORME-A-2023-236-28
- Cambio del Organo de Administración: Administradores mancomunados a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41716 , F 155, S 8, H M 738939, I/A 4 (06/12/2023)
CVE: BORME-A-2023-236-28
Administrador Unico
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41716 , F 155, S 8, H M 738939, I/A 4 (06/12/2023)
CVE: BORME-A-2023-236-28
Socio Miembr
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41716 , F 155, S 8, H M 738939, I/A 4 (06/12/2023)
CVE: BORME-A-2023-236-28
Administrador Mancomunado
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41716 , F 155, S 8, H M 738939, I/A 4 (06/12/2023)
CVE: BORME-A-2023-236-28
Apoderado Mancomunado
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41716 , F 155, S 8, H M 738939, I/A 3 (15/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-222-28