DESARROLLO Y GESTION LOBE SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Monasterio de las Descalzas Reales, 26
Código Postal 50014
Municipio Zaragoza
Provincia Zaragoza
Mapa Ver Mapa
Razón Social DESARROLLO Y GESTION LOBE SL
CIF B99418857
Capital Social 3000.0 Euros
Fecha de Constitución 05/09/2014
Órgano Administración Administrador único
Propietario ARQUITECTURA INGENIERIA Y CONSTRUCCION LOBE SA
VINCULACIONES DE DESARROLLO Y GESTION LOBE SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE DESARROLLO Y GESTION LOBE SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ARQUITECTURA INGENIERIA Y CONSTRUCCION LOBE SA | Socio Unico | 11/09/2014 | 31/12/2021 |
ARQUITECTURA INGENIERIA Y CONSTRUCCION LOBE SA | Administrador Unico | 11/09/2014 | 31/12/2021 |
Bandres Ibañez Carlos-eduardo | Apoderado Solidario | 19/01/2021 | 31/12/2021 |
Bandres Ibañez Jorge | Apoderado Solidario | 19/01/2021 | 31/12/2021 |
Ibañez Lahuerta Montserrat | Apoderado Solidario | 23/03/2017 | 31/12/2021 |
Lueña Hernandez Jorge | Apoderado Solidario | 23/03/2017 | 31/12/2021 |
Perera Samano Ricardo | Apoderado Solidario | 23/03/2017 | 31/12/2021 |
Ibañez Lahuerta Sara | Apoderado Solidario | 23/03/2017 | 26/02/2021 |
ACTOS BORME DE DESARROLLO Y GESTION LOBE SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4060 , F 104, S 8, H Z 57146, I/A 5 (31/12/2021)
CVE: BORME-A-2022-4-50
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4060 , F 104, S 8, H Z 57146, I/A 5 (31/12/2021)
CVE: BORME-A-2022-4-50
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4060 , F 104, S 8, H Z 57146, I/A 5 (31/12/2021)
CVE: BORME-A-2022-4-50
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4060 , F 104, S 8, H Z 57146, I/A 5 (31/12/2021)
CVE: BORME-A-2022-4-50
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4060 , F 104, S 8, H Z 57146, I/A 4 (26/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-44-50
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4060 , F 102, S 8, H Z 57146, I/A 3 (19/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-16-50
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4060 , F 99, S 8, H Z 57146, I/A 2 (23/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-62-50
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4060 , F 99, S 8, H Z 57146, I/A 1 (11/09/2014)
CVE: BORME-A-2014-179-50
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4060 , F 99, S 8, H Z 57146, I/A 1 (11/09/2014)
CVE: BORME-A-2014-179-50
Dirección:C/ MONASTERIO DE LAS DESCALZAS 26 (ZARAGOZA)
Comienzo de operaciones:05/09/14
Capital:3.000,00 Euros
Objeto social:ACTIVIDAD PRINCIPAL: La gestión, promoción, constitución, y en general la organización y desarrollo, por cuenta propia o ajena, de toda clase de edificaciones y operaciones inmobiliarias, incluidas las de en régimen de Comunidad o Cooperativa, entendidas ambas en su más amplia concepción, así como l
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4060 , F 99, S 8, H Z 57146, I/A 1 (11/09/2014)
CVE: BORME-A-2014-179-50