DESARROLLO INMOBILIARIO CONSTANCIA22 SL - EXTINGUIDA
Dirección social C/ CENTRO COMERCIAL GUADALMINA 1 - OFICINA 4, SAN
Municipio Marbella
Provincia Málaga
Razón Social DESARROLLO INMOBILIARIO CONSTANCIA22 SL
CIF B93503761
Capital Social 3000.0 Euros
Actividad Promoción inmobiliaria
Fecha de Constitución 19/09/2016
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE DESARROLLO INMOBILIARIO CONSTANCIA22 SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE DESARROLLO INMOBILIARIO CONSTANCIA22 SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Aigneren Rios Gaston Alejandro | Secretario | 19/09/2017 | 25/01/2023 |
Aigneren Rios Gaston Alejandro | Consejero Delegado | 19/09/2017 | 25/01/2023 |
Aigneren Rios Gaston Alejandro | Consejero | 19/09/2017 | 25/01/2023 |
Cuberos Gomez Elena Maria | Apoderado | 14/11/2017 | 25/01/2023 |
Duarte Garcia De Cortazar Francisco Javier | Liquidador Solidario | 25/01/2023 | 25/01/2023 |
Guzman Cruzat Nicolas | Presidente | 19/09/2017 | 25/01/2023 |
Guzman Cruzat Nicolas | Consejero | 19/09/2017 | 25/01/2023 |
IBERCIVIT INVERSIONES SL | Liquidador Solidario | 25/01/2023 | 25/01/2023 |
Inversiones Empresas Curi Limitada | Liquidador Solidario | 25/01/2023 | 25/01/2023 |
INVERSIONES INMOBILIARIAS ARAUCO SL | Liquidador Solidario | 25/01/2023 | 25/01/2023 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE DESARROLLO INMOBILIARIO CONSTANCIA22 SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5670, L 4577, F 159, S 8, H MA136046, I/A 7 (25/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-23-29
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5670, L 4577, F 159, S 8, H MA136046, I/A 7 (25/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-23-29
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5670, L 4577, F 159, S 8, H MA136046, I/A 7 (25/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-23-29
Consejero Delegado
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5670, L 4577, F 159, S 8, H MA136046, I/A 7 (25/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-23-29
Capital Anterior: | 317.728,00 | Euros |
Disminución de capital | 314.728,00 | Euros |
Capital Actual: | 3.000,00 | Euros |
Porcentaje: | 99,06 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5670, L 4577, F 159, S 8, H MA136046, I/A 6 (04/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-8-29
Capital Anterior: | 2.317.728,00 | Euros |
Disminución de capital | 2.000.000,00 | Euros |
Capital Actual: | 317.728,00 | Euros |
Porcentaje: | 86,29 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5670, L 4577, F 158, S 8, H MA136046, I/A 5 (17/09/2020)
CVE: BORME-A-2020-187-29
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5670, L 4577, F 158, S 8, H MA136046, I/A 4 (14/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-223-29
- Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Consejo de administración
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5551, L 4458, F 112, S 8, H MA136046, I/A 3 (19/09/2017)
CVE: BORME-A-2017-185-29
Consejero Delegado
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5551, L 4458, F 112, S 8, H MA136046, I/A 3 (19/09/2017)
CVE: BORME-A-2017-185-29
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5551, L 4458, F 112, S 8, H MA136046, I/A 3 (19/09/2017)
CVE: BORME-A-2017-185-29