DESARROLLO INMOB. SAN F1 SL - EXTINGUIDA
Dirección social Ronda General Mitre, 163
Código Postal 08022
Municipio Barcelona
Provincia Barcelona
Mapa Ver Mapa
Razón Social DESARROLLO INMOB. SAN F1 SL
CIF B87615464
Capital Social 3200.0 Euros
Fecha de Constitución 20/07/2016
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE DESARROLLO INMOB. SAN F1 SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE DESARROLLO INMOB. SAN F1 SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Bosch Mallol Jordi | Liquidador | 03/12/2019 | 03/12/2019 |
Bosch Mallol Jordi | Administrador Unico | 02/08/2016 | 03/12/2019 |
Medir Brugueras Guillermo | Apoderado Solidario | 05/03/2018 | 03/12/2019 |
ACTOS BORME DE DESARROLLO INMOB. SAN F1 SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46214 , F 86, S 8, H B 513134, I/A 5 (03/12/2019)
CVE: BORME-A-2019-239-08
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46214 , F 86, S 8, H B 513134, I/A 5 (03/12/2019)
CVE: BORME-A-2019-239-08
Administrador Unico
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46214 , F 86, S 8, H B 513134, I/A 5 (03/12/2019)
CVE: BORME-A-2019-239-08
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46214 , F 86, S 8, H B 513134, I/A 4 (05/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-51-08
- RD GENERAL MITRE Num.163 P.BJ (BARCELONA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46214 , F 86, S 8, H B 513134, I/A 3 (05/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-12-08
- La compra, venta, intermediación, arrendamiento, administración, explotación en cualquier forma de fincas rústicas y urbanas; y la gestión, asesoramiento, administración, organización, explotación y ejecución de proyectos de construcción
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35001 , F 98, S 8, H M 629503, I/A 2 (20/10/2016)
CVE: BORME-A-2016-206-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35001 , F 96, S 8, H M 629503, I/A 1 (02/08/2016)
CVE: BORME-A-2016-151-28
Dirección:C/ HERMOSILLA 77 6º 12 (MADRID)
Comienzo de operaciones:20/07/16
Capital:3.200,00 Euros
Objeto social:LA PROMOCION, ADQUISICION, TRANSMISION, ENAJENACION, DIVISION Y PARCELACION DE TODA CLASE DE INMUEBLES , TERRENOS Y FINCAS RUSTICAS Y URBANAS, ASI COMO LA CONSTRUCCION Y ARRIENDO DE TALES BIENES(EXCEPTO EL ACTIVO FINANCIERO) EN CUALQUIERA DE LAS FORMAS ADMITIDAS EN DERECHO,
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35001 , F 96, S 8, H M 629503, I/A 1 (02/08/2016)
CVE: BORME-A-2016-151-28