DESARROLLO DE PROYECTOS Y OBRAS AL-ANDALUS SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle del Termino, 3
Código Postal 18199
Municipio Cájar
Provincia Granada
Mapa Ver Mapa
Razón Social DESARROLLO DE PROYECTOS Y OBRAS AL-ANDALUS SL
CIF B18891473
Capital Social 3040.0 Euros
Fecha de Constitución 21/01/2009
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE DESARROLLO DE PROYECTOS Y OBRAS AL-ANDALUS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE DESARROLLO DE PROYECTOS Y OBRAS AL-ANDALUS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Antonio Rodriguez De La Oliva | Liquidador | 25/08/2022 | 25/08/2022 |
Antonio Rodriguez De La Oliva | Administrador Unico | 25/08/2022 | |
Rodriguez De La Oliva Antonio | Administrador Unico | 19/06/2012 | 25/08/2022 |
Fernandez Hinojosa Silverio | Administrador Solidario | 05/03/2009 | 19/06/2012 |
Romero Lozano Jose-ramon | Administrador Solidario | 05/03/2009 | 19/06/2012 |
Fernandez Hinojosa Silverio | Administrador Mancomunado | 22/01/2009 | 05/03/2009 |
Romero Lozano Jose-ramon | Administrador Mancomunado | 22/01/2009 | 05/03/2009 |
ACTOS BORME DE DESARROLLO DE PROYECTOS Y OBRAS AL-ANDALUS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1348 , F 77, S 8, H GR 36300, I/A 4 (25/08/2022)
CVE: BORME-A-2022-167-18
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1348 , F 77, S 8, H GR 36300, I/A 4 (25/08/2022)
CVE: BORME-A-2022-167-18
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1348 , F 77, S 8, H GR 36300, I/A 4 (25/08/2022)
CVE: BORME-A-2022-167-18
Administrador Unico
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1348 , F 77, S 8, H GR 36300, I/A 4 (25/08/2022)
CVE: BORME-A-2022-167-18
- Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1348 , F 77, S 8, H GR 36300, I/A 3 (19/06/2012)
CVE: BORME-A-2012-121-18
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1348 , F 77, S 8, H GR 36300, I/A 3 (19/06/2012)
CVE: BORME-A-2012-121-18
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1348 , F 77, S 8, H GR 36300, I/A 3 (19/06/2012)
CVE: BORME-A-2012-121-18
- Cambio del Organo de Administración: Administradores mancomunados a Administradores solidarios
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1348 , F 77, S 8, H GR 36300, I/A 2 (05/03/2009)
CVE: BORME-A-2009-51-18
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1348 , F 77, S 8, H GR 36300, I/A 2 (05/03/2009)
CVE: BORME-A-2009-51-18
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1348 , F 77, S 8, H GR 36300, I/A 2 (05/03/2009)
CVE: BORME-A-2009-51-18