DESARROLLO DE HABITATS TURISTICOS SL - EXTINGUIDA
Provincia Barcelona
Razón Social DESARROLLO DE HABITATS TURISTICOS SL
CIF B58357831
Actividad Inversión colectiva, fondos y entidades financieras similares
Órgano Administración Administradores solidarios
VINCULACIONES DE DESARROLLO DE HABITATS TURISTICOS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE DESARROLLO DE HABITATS TURISTICOS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Trenor Lowenstein Carlos | Administrador Solidario | 01/08/2011 | 19/02/2016 |
Trenor Lowenstein Jose Maria | Administrador Solidario | 01/08/2011 | 19/02/2016 |
Trenor Y Suarez De Lezo Jose Maria | Administrador | 01/08/2011 |
ACTOS BORME DE DESARROLLO DE HABITATS TURISTICOS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23097 , F 10, S 8, H B 47429, I/A 8 (19/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-40-08
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23097 , F 10, S 8, H B 47429, I/A 8 (19/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-40-08
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23097 , F 10, S 8, H B 47429, I/A 7 (01/08/2011)
CVE: BORME-A-2011-153-08
Administrador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23097 , F 10, S 8, H B 47429, I/A 7 (01/08/2011)
CVE: BORME-A-2011-153-08
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/01/2011)
CVE: BORME-B-2011-34-08
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/01/2011)
CVE: BORME-B-2011-34-08
- 2007
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/02/2009)
CVE: BORME-B-2009-53-08