DESARROLLO COMERCIAL SPAIN BIG SL
Dirección social Avda Fyoma, 1
Código Postal 45224
Municipio Seseña
Provincia Toledo
Razón Social DESARROLLO COMERCIAL SPAIN BIG SL
CIF B01783604
Capital Social 3000.0 Euros
Fecha de Constitución 29/07/2020
Órgano Administración Administrador único
Administrador Único Lopez Martin Noel
ORGANIGRAMA DE DESARROLLO COMERCIAL SPAIN BIG SL
VINCULACIONES DE DESARROLLO COMERCIAL SPAIN BIG SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE DESARROLLO COMERCIAL SPAIN BIG SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Lopez Martin Noel | Administrador Unico | 26/11/2020 |
ACTOS BORME DE DESARROLLO COMERCIAL SPAIN BIG SL
- En los autos P.O. DSP Despido/Ceses en general nº 307/22, ETJ Ejecución de Títulos Judiciales nº 57/23 del Juzgado de lo Social nº 2 de Toledo, se ha decretado el 05/06/2024 la declaración del ejecutado "ELETANA MARMOLES SL", en situación de insolvencia total, por importe de 3.462,24 euros, insolvencia que se entenderá a todos los efectos como provisional
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H TO 43168, I/A A (17/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-142-45
- AVDA FYOMA 1 - PUERTA 29 (SESEÑA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1712 , F 192, S 8, H TO 43168, I/A 2 (26/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-233-45
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1712 , F 192, S 8, H TO 43168, I/A 2 (26/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-233-45
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1712 , F 192, S 8, H TO 43168, I/A 2 (26/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-233-45
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40851 , F 1, S 8, H M 724696, I/A 1 (25/08/2020)
CVE: BORME-A-2020-169-28
Dirección:C/ ALFONSO XII 36 - LOCAL IZQUIERDA (MADRID)
Comienzo de operaciones:29/07/20
Capital:3.000,00 Euros
Objeto social:a)- Asesoramiento económico, desarrollo de planes de marketing, comerciales tanto a personas físicas como jurídicas, así como el asesoramiento en la obtención de los derechos de la propiedad intelectual e industrial. b)- La compraventa, administración y tenencia de participaciones sociales, activos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40851 , F 1, S 8, H M 724696, I/A 1 (25/08/2020)
CVE: BORME-A-2020-169-28