DESARROLLO COMERCIAL DE LOCUTORIOS SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Alfonso XII, 58
Código Postal 28014
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social DESARROLLO COMERCIAL DE LOCUTORIOS SL
CIF B84745942
Fecha de Constitución 18/05/2006
Nombres Anteriores
- EUROSOL FINANCIALS INTERNATIONAL SL
Órgano Administración Administrador único
Administrador Único NEGOCIOS EUROPEOS SA
VINCULACIONES DE DESARROLLO COMERCIAL DE LOCUTORIOS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE DESARROLLO COMERCIAL DE LOCUTORIOS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Abio Villarig Jesus | Representante | 04/10/2010 | 10/06/2011 |
Cambronero Diez Teofilo | Apoderado | 04/10/2010 | 10/06/2011 |
NEGOCIOS EUROPEOS SA | Administrador Unico | 04/10/2010 | 10/06/2011 |
NEGOCIOS EUROPEOS SA | Administrador Solidario | 10/06/2011 | |
Perez Redondo Maria Luisa | Administrador Unico | 04/10/2010 | 10/06/2011 |
Perez Redondo Maria Luisa | Administrador Solidario | 10/06/2011 | |
Perez Redondo Maria Luisa | Liquidador | 10/06/2011 | 10/06/2011 |
Cambronero Diez Teofilo | Administrador Unico | 04/10/2010 |
ACTOS BORME DE DESARROLLO COMERCIAL DE LOCUTORIOS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23158 , F 36, S 8, H M 415022, I/A 4 (10/06/2011)
CVE: BORME-A-2011-119-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23158 , F 36, S 8, H M 415022, I/A 4 (10/06/2011)
CVE: BORME-A-2011-119-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23158 , F 36, S 8, H M 415022, I/A 4 (10/06/2011)
CVE: BORME-A-2011-119-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23158 , F 36, S 8, H M 415022, I/A 4 (10/06/2011)
CVE: BORME-A-2011-119-28
- Se publico por error el nombramiento de los Administradores como Unicos, siendo lo correcto Administradores Solidarios
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23158 , F 34, S 8, H M 415022, I/A 2 (04/10/2010)
CVE: BORME-A-2011-118-28
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/11/2010)
CVE: BORME-B-2010-226-28
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/10/2010)
CVE: BORME-B-2010-208-28
- 2007
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/10/2010)
CVE: BORME-B-2010-208-28
- 2006
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/10/2010)
CVE: BORME-B-2010-208-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23158 , F 34, S 8, H M 415022, I/A 3 (04/10/2010)
CVE: BORME-A-2010-201-28