DERTOSA GESTIO SL - EXTINGUIDA
Provincia Tarragona
Razón Social DERTOSA GESTIO SL
CIF B43610153
Nombres Anteriores
- DERTOSA FORMACIO SL
Órgano Administración Administrador único
Administrador Único Ferre Ardevol Andreu Damia
VINCULACIONES DE DERTOSA GESTIO SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE DERTOSA GESTIO SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Ferre Ardevol Andreu Damia | Administrador Unico | 10/05/2017 | 31/05/2022 |
Ferre Ardevol Andreu Damia | Apoderado | 23/01/2012 | 31/05/2022 |
Ferre Suñe Joaquin | Administrador Unico | 10/05/2017 | |
Rams Llop Ana Maria | Apoderado | 06/09/2013 |
ACTOS BORME DE DERTOSA GESTIO SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1698 , F 184, S 8, H T 22968, I/A 7 (31/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-107-43
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1698 , F 184, S 8, H T 22968, I/A 7 (31/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-107-43
Empresa: DERTOSA FORMACIO SL
- DERTOSA GESTIO SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1698 , F 22, S 8, H T 22968, I/A 6 (10/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-94-43
Empresa: DERTOSA FORMACIO SL
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1698 , F 22, S 8, H T 22968, I/A 6 (10/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-94-43
Empresa: DERTOSA FORMACIO SL
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1698 , F 22, S 8, H T 22968, I/A 6 (10/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-94-43
Empresa: DERTOSA FORMACIO SL
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1698 , F 22, S 8, H T 22968, I/A 5 (06/09/2013)
CVE: BORME-A-2013-179-43
Empresa: DERTOSA FORMACIO SL
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1698 , F 20, S 8, H T 22968, I/A 4 (23/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-24-43
Empresa: DERTOSA FORMACIO SL
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2011)
CVE: BORME-B-2011-166-43
Empresa: DERTOSA FORMACIO SL
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/10/2010)
CVE: BORME-B-2010-216-43
Empresa: DERTOSA FORMACIO SL
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/10/2009)
CVE: BORME-B-2009-202-43