DERTOHABITAT SL - EXTINGUIDA
Dirección social POLIG INDUSTRIAL "CAMI DELS FRARES", 3 FASE, CALLE
Municipio Lleida
Provincia Lleida
Razón Social DERTOHABITAT SL
CIF B43624410
Actividad Gestión y administración de la propiedad inmobiliaria
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE DERTOHABITAT SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE DERTOHABITAT SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Balsells Penas Jorge | Apoderado | 23/10/2013 | 31/01/2017 |
Tore Pujol Ester | Administrador Unico | 23/10/2013 | 31/01/2017 |
Tore Pujol Esther | Liquidador | 31/01/2017 | 31/01/2017 |
Tore Pujol Esther | Administrador Unico | 31/01/2017 | |
Balsells Penas Jorge | Administrador Mancomunado | 23/10/2013 | |
Simo Sabate Enric | Administrador Mancomunado | 23/10/2013 | |
Simo Sabate Lluis | Administrador Mancomunado | 23/10/2013 |
ACTOS BORME DE DERTOHABITAT SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1365 , F 202, S 8, H L 27343, I/A 10 (31/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-27-25
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1365 , F 202, S 8, H L 27343, I/A 10 (31/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-27-25
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1365 , F 202, S 8, H L 27343, I/A 10 (31/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-27-25
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1365 , F 202, S 8, H L 27343, I/A 10 (31/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-27-25
Administrador Unico
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1365 , F 202, S 8, H L 27343, I/A 10 (31/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-27-25
- -La construcción completa, reparación y conservación de toda clase de edificios y obras tanto públicas como privadas, tanto en territorio nacional como en el resto del mundo, así com reparaciones técnicas. -Instalaciones eléctricas de alta y baja tensión, de gas, agua, fontanería, telecomunicaciones
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1365 , F 199, S 8, H L 27343, I/A 9 (14/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-14-25
- POLIG INDUSTRIAL "CAMI DELS FRARES", 3 FASE, CALLE (LLEIDA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1365 , F 199, S 8, H L 27343, I/A 9 (14/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-14-25
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1365 , F 199, S 8, H L 27343, I/A 9 (14/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-14-25
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1615 , F 101, S 8, H T 21304, I/A 8 (23/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-207-43
- Cambio del Organo de Administración: Administradores mancomunados a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1615 , F 100, S 8, H T 21304, I/A 7 (23/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-207-43