DERMATOLOGOS Q MALAGA SLP - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Marbella, 6
Código Postal 29640
Municipio Fuengirola
Provincia Málaga
Mapa Ver Mapa
Razón Social DERMATOLOGOS Q MALAGA SLP
CIF B93280014
Capital Social 3080.0 Euros
Actividad Actividades de medicina especializada
Fecha de Constitución 02/09/2013
Órgano Administración Administrador único
Propietario Romero Gomez Javier
VINCULACIONES DE DERMATOLOGOS Q MALAGA SLP
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE DERMATOLOGOS Q MALAGA SLP
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Romero Gomez Javier | Soc.Prof. | 23/09/2013 | 08/05/2023 |
Romero Gomez Javier | Administrador Unico | 07/05/2021 | 08/05/2023 |
Romero Gomez Javier | Socio Unico | 07/05/2021 | 08/05/2023 |
Romero Gomez Javier | Liquidador | 08/05/2023 | 08/05/2023 |
Martinez Garcia Silvestre | Administrador Solidario | 23/09/2013 | 07/05/2021 |
Martinez Garcia Silvestre | Soc.Prof. | 23/09/2013 | 07/05/2021 |
Romero Gomez Javier | Administrador Solidario | 23/09/2013 | 07/05/2021 |
ACTOS BORME DE DERMATOLOGOS Q MALAGA SLP
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5182, L 4089, F 14, S 8, H MA119793, I/A 3 (08/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-91-29
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5182, L 4089, F 14, S 8, H MA119793, I/A 3 (08/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-91-29
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5182, L 4089, F 14, S 8, H MA119793, I/A 3 (08/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-91-29
Soc.Prof.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5182, L 4089, F 14, S 8, H MA119793, I/A 3 (08/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-91-29
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5182, L 4089, F 14, S 8, H MA119793, I/A 3 (08/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-91-29
- Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5182, L 4089, F 13, S 8, H MA119793, I/A 2 (07/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-92-29
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5182, L 4089, F 13, S 8, H MA119793, I/A 2 (07/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-92-29
Soc.Prof.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5182, L 4089, F 13, S 8, H MA119793, I/A 2 (07/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-92-29
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5182, L 4089, F 13, S 8, H MA119793, I/A 2 (07/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-92-29
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5182, L 4089, F 13, S 8, H MA119793, I/A 2 (07/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-92-29