DERIVADOS NATURALES AGRICOLAS SL - EXTINGUIDA
Municipio Jerez de la Frontera
Provincia Cádiz
Razón Social DERIVADOS NATURALES AGRICOLAS SL
CIF B41976127
Actividad Elaboración de vinos
Órgano Administración Administradores solidarios
VINCULACIONES DE DERIVADOS NATURALES AGRICOLAS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE DERIVADOS NATURALES AGRICOLAS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Gomez Beser Joaquin | Administrador Solidario | 08/03/2011 | 22/02/2013 |
Gomez Calvo Eduardo | Administrador Solidario | 08/03/2011 | 22/02/2013 |
Gomez Canga Arguelles Felipe | Administrador Unico | 08/03/2011 |
ACTOS BORME DE DERIVADOS NATURALES AGRICOLAS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1810 , F 203, S 8, H CA 33100, I/A 8 (22/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-50-11
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1810 , F 203, S 8, H CA 33100, I/A 8 (22/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-50-11
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/10/2011)
CVE: BORME-B-2011-215-11
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Administradores solidarios
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1810 , F 202, S 8, H CA 33100, I/A 7 (08/03/2011)
CVE: BORME-A-2011-53-11
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1810 , F 202, S 8, H CA 33100, I/A 7 (08/03/2011)
CVE: BORME-A-2011-53-11
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1810 , F 202, S 8, H CA 33100, I/A 7 (08/03/2011)
CVE: BORME-A-2011-53-11
- 2007
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/11/2010)
CVE: BORME-B-2010-234-11
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2010)
CVE: BORME-B-2010-197-11