DERBI RACING SL - EXTINGUIDA
Dirección social Av Diagonal, 550
Código Postal 08021
Municipio Barcelona
Provincia Barcelona
Mapa Ver Mapa
Razón Social DERBI RACING SL
CIF B61691663
Capital Social 3006.0 Euros
Actividad Otros servicios personales n.c.o.p.
Órgano Administración Administrador único
Auditor DELOITTE AUDITORES SL
VINCULACIONES DE DERBI RACING SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE DERBI RACING SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Arroyo Martinez Ignacio | Apoderado | 02/01/2012 | 07/01/2015 |
DELOITTE AUDITORES SL | Auditor | 30/12/2009 | 07/01/2015 |
Herrera Martinez Maria Del Carmen | Apoderado | 02/01/2012 | 07/01/2015 |
Leo Francesco Mercanti | Administrador Unico | 23/07/2014 | 07/01/2015 |
Leo Francesco Mercanti | Liquidador | 07/01/2015 | 07/01/2015 |
Nolla Zayas Nuria | Apoderado | 02/01/2012 | 07/01/2015 |
Leo Francesco Mercanti | Administrador Unico | 14/05/2013 | 23/07/2014 |
Leo Francesco Mercanti | Administrador Unico | 19/12/2011 | 14/05/2013 |
Leo Francesco Mercanti | Administrador Unico | 30/04/2010 | 19/12/2011 |
Leo Francesco Mercanti | Administrador Unico | 08/05/2009 | 30/04/2010 |
ACTOS BORME DE DERBI RACING SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35448 , F 213, S 8, H B 178522, I/A 37 (07/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-8-08
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35448 , F 213, S 8, H B 178522, I/A 37 (07/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-8-08
Administrador Unico
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35448 , F 213, S 8, H B 178522, I/A 37 (07/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-8-08
- AV DIAGONAL,550, PRINCIPAL PUERTA 2 (BARCELONA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35448 , F 212, S 8, H B 178522, I/A 36 (31/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-150-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35448 , F 212, S 8, H B 178522, I/A 35 (23/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-144-08
Capital Anterior: | 1.263.000,00 | Euros |
Disminución de capital | 1.259.994,00 | Euros |
Capital Actual: | 3.006,00 | Euros |
Porcentaje: | 99,76 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35448 , F 212, S 8, H B 178522, I/A 34 (28/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-103-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35448 , F 211, S 8, H B 178522, I/A 33 (14/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-94-08
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/12/2011)
CVE: BORME-B-2012-15-08
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35448 , F 211, S 8, H B 178522, I/A 32 (02/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-9-08
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35448 , F 210, S 8, H B 178522, I/A 31 (02/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-9-08