DEPOTNL CONCEPT STORES SL - EXTINGUIDA
Dirección social Cl Bruc, 149
Código Postal 08037
Municipio Barcelona
Provincia Barcelona
Mapa Ver Mapa
Razón Social DEPOTNL CONCEPT STORES SL
CIF B66602632
Capital Social 3000.0 Euros
Fecha de Constitución 08/09/2015
Órgano Administración Administrador único
Administrador Único Centre De Recursos Per A Emprenedors I Ciutadans S
VINCULACIONES DE DEPOTNL CONCEPT STORES SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE DEPOTNL CONCEPT STORES SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Calavera Calvo Roman | REPR.143 RRM | 10/03/2023 | 23/08/2024 |
Centre De Recursos Per A Emprenedors I Ciutadans S | Administrador Unico | 10/03/2023 | 23/08/2024 |
Renzo Van Dijk | Administrador Unico | 09/09/2015 | 10/03/2023 |
ACTOS BORME DE DEPOTNL CONCEPT STORES SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H B 473244, I/A 3 (23/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-167-08
- CAMBIO SOCIO UNICO, SIENDO EL NUEVO SOCIO UNICO: CENTRE DE RECURSOS PER A EMPRENEDORS I CIUTADANS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44984 , F 60, S 8, H B 473244, I/A 2 (10/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-55-08
- Otras modificaciones estatutarias: MODIFICACION DEL PRIMER PARRAFO DEL ARTICULO 9 DE LOS ESTATUTOS SOCIALES
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44984 , F 60, S 8, H B 473244, I/A 2 (10/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-55-08
Administrador Unico
REPR.143 RRM
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44984 , F 60, S 8, H B 473244, I/A 2 (10/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-55-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44984 , F 60, S 8, H B 473244, I/A 2 (10/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-55-08
- DECLARACION DE SOCIEDAD UNIPERSONAL, SIENDO SOCIO UNICO RENZO VAN DIJK
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44984 , F 60, S 8, H B 473244, I/A 1 (09/09/2015)
CVE: BORME-A-2015-177-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44984 , F 60, S 8, H B 473244, I/A 1 (09/09/2015)
CVE: BORME-A-2015-177-08
Dirección:CL BRUC, 149, LOCAL 1 (BARCELONA)
Comienzo de operaciones:08/09/15
Capital:3.000,00 Euros
Objeto social:COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR, DISTRIBUCION COMERCIAL, IMPORTACION Y EXPORTACION, TURISMO, HOSTELERIA Y RESTAURACION. PRESTACION DE SERVICIOS, ACTIVIDADES DE GESTION Y ADMINISTRACION, SERVICIOS EDUCATIVOS, ETC
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44984 , F 60, S 8, H B 473244, I/A 1 (09/09/2015)
CVE: BORME-A-2015-177-08