DEPORTES DEL SUR SL - EXTINGUIDA
Provincia Santa Cruz de Tenerife
Razón Social DEPORTES DEL SUR SL
CIF B38207379
VINCULACIONES DE DEPORTES DEL SUR SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE DEPORTES DEL SUR SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Marras Fernandez Rafael | Administrador Concursal | 17/07/2013 | 05/10/2021 |
Navarrete Acosta Elsa | Administrador Solidario | 05/10/2021 | |
Rodriguez Rodriguez Victor Luis | Administrador Solidario | 05/10/2021 |
ACTOS BORME DE DEPORTES DEL SUR SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3755 , F 31, S 8, H TF 3991, I/A 7 (05/10/2021)
CVE: BORME-A-2021-199-38
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:DEPORTES DEL SUR SL
Nif:B38207379
Revocación:
Tipo:Cese
Nombre:Marras Fernandez Rafael
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL DE SANTA CRUZ DE TENERIFE
Número:1
Juez / Ponente:ANA FERNANDEZ ARRANZ
Fecha de Resolución:12/06/2013
Número Procedimiento Concursal:165/2013
Datos Registrales:
Tomo:
3755
Libro:
0
Folio:
31
Hoja:
8-3991
Inscripción:
7
Fecha Inscripción05/10/2021
Registro:Registro Mercantil de Santa Cruz de Tenerife
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3755 , F 31, S 8, H TF 3991, I/A 7 (05/10/2021)
CVE: BORME-A-2021-199-38
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:DEPORTES DEL SUR SL
Nif:B38207379
Auto de conclusión del concurso
Tipo Conclusión:Finalizacion de la fase de liquidacion
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 1 DE SANTA CRUZ DE TENERIFE
Juez / Ponente:ELENA FRAILE LAFUENTE
Parte Dispositiva:
CONCLUIR el presente procedimiento concursal de DEPORTES DEL SUR S.L., por FINALIZACION DE LA LIQUIDACION y procede el archivo de las actuaciones. APROBAR LA RENDICION DE CUENTAS presentadas por la Administración Concursal. CESAR las limitaciones de administración y disposición del deudor
Fecha de Resolución:15/09/2021
Número Procedimiento Concursal:165/2013
Datos Registrales:
Tomo:
3755
Libro:
0
Folio:
31
Hoja:
8-3991
Inscripción:
7
Fecha Inscripción05/10/2021
Registro:Registro Mercantil de Santa Cruz de Tenerife
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3755 , F 31, S 8, H TF 3991, I/A 7 (05/10/2021)
CVE: BORME-A-2021-199-38
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3755 , F 31, S 8, H TF 3991, I/A 7 (05/10/2021)
CVE: BORME-A-2021-199-38
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:DEPORTES DEL SUR SL
Nif:B38207379
Nombramiento de administradores
Tipo:Voluntario
Nombre:Marras Fernandez Rafael
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL DE SANTA CRUZ DE TENERIFE
Número:1
Juez / Ponente:ANA FERNANDEZ ARRANZ
Fecha de Resolución:12/06/2013
Número Procedimiento Concursal:165/2013
Datos Registrales:
Tomo:
849
Libro:
0
Folio:
211
Hoja:
8-3991
Inscripción:
6
Fecha Inscripción17/07/2013
Registro:Registro Mercantil de Santa Cruz de Tenerife
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 849 , F 211, S 8, H TF 3991, I/A 6 (17/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-142-38
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:DEPORTES DEL SUR SL
Nif:B38207379
Resolución sobre las facultades de administración
Órgano afectado:Administrador Único
Tipo resolución:Intervención
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL DE SANTA CRUZ DE TENERIFE
Número:1
Juez / Ponente:ANA FERNANDEZ ARRANZ
Fecha de Resolución:04/06/2013
Número Procedimiento Concursal:165/2013
Datos Registrales:
Tomo:
849
Libro:
0
Folio:
211
Hoja:
8-3991
Inscripción:
6
Fecha Inscripción17/07/2013
Registro:Registro Mercantil de Santa Cruz de Tenerife
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 849 , F 211, S 8, H TF 3991, I/A 6 (17/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-142-38
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:DEPORTES DEL SUR SL
Nif:B38207379
Auto de declaración de concurso
Tipo Concurso:Voluntario
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL DE SANTA CRUZ DE TENERIFE
Número:1
Juez / Ponente:ANA FERNANDEZ ARRANZ
Parte Dispositiva:
Se declara en concurso, que tiene carácter de voluntario abreviado a la entidad.DEPORTES DEL SUR SL, CIF 38207379 y se declara abierta la fase común del concurso. Se nombra al Economista, D. RAFAEL MARRAS FERNANDEZ, miembro único de la administración concursal
Fecha de Resolución:04/06/2013
Número Procedimiento Concursal:165/2013
Datos Registrales:
Tomo:
849
Libro:
0
Folio:
211
Hoja:
8-3991
Inscripción:
6
Fecha Inscripción17/07/2013
Registro:Registro Mercantil de Santa Cruz de Tenerife
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 849 , F 211, S 8, H TF 3991, I/A 6 (17/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-142-38
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2011)
CVE: BORME-B-2011-184-38
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2010)
CVE: BORME-B-2010-165-38
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2009)
CVE: BORME-B-2009-157-38