DEPORARAS SL
Dirección social Calle El Yunque, 3
Código Postal 14900
Municipio Lucena
Provincia Córdoba
Razón Social DEPORARAS SL
CIF B56016314
Capital Social 33900.0 Euros
Actividad Acabado de textiles
Fecha de Constitución 14/01/2015
Teléfono 95 751 54 51
Órgano Administración Administradores solidarios
VINCULACIONES DE DEPORARAS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE DEPORARAS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Lavela Zamora Jose Maria | Administrador Solidario | 20/02/2015 | 09/08/2023 |
Peñalver Cabeza Jose | Administrador Solidario | 20/02/2015 | 09/08/2023 |
ACTOS BORME DE DEPORARAS SL
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2446 , F 156, S 8, H CO 35419, I/A 3 (09/08/2023)
CVE: BORME-A-2023-156-14
Capital Anterior: | 22.600,00 | Euros |
Aumento de capital: | 11.300,00 | Euros |
Capital Actual: | 33.900,00 | Euros |
Porcentaje: | 50,00 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2446 , F 156, S 8, H CO 35419, I/A 2 (14/12/2015)
CVE: BORME-A-2015-242-14
- En el borme 40/2015 se publicó erróneamente la cifra del capital social siendo el correcto 22.600,00 euros
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2446 , F 151, S 8, H CO 35419, I/A 1 (20/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-242-14
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2446 , F 151, S 8, H CO 35419, I/A 1 (20/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-40-14
Dirección:C/ YUNQUE 3 LOCAL (LUCENA)
Comienzo de operaciones:14/01/15
Capital:26.600,00 Euros
Objeto social:La fabricación, el diseño y comercialización de ropa deportiva
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2446 , F 151, S 8, H CO 35419, I/A 1 (20/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-40-14