DEPISA GESTION DE EMPRESAS SL - EXTINGUIDA
Dirección social Av Madrid, 95
Código Postal 08028
Municipio Barcelona
Provincia Barcelona
Mapa Ver Mapa
Razón Social DEPISA GESTION DE EMPRESAS SL
CIF B60591401
Actividad Otras actividades de apoyo a las empresas n.c.o.p.
VINCULACIONES DE DEPISA GESTION DE EMPRESAS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE DEPISA GESTION DE EMPRESAS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Garcia Frigola Beatriz | Apoderado | 26/02/2009 | 09/01/2014 |
Gimenez Navarro Jorge B | Apoderado | 26/02/2009 | 09/01/2014 |
ACTOS BORME DE DEPISA GESTION DE EMPRESAS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27405 , F 92, S 8, H B 117732, I/A 10 (09/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-11-08
- DECLARACION DE UNIPERSONALIDAD.SOCIO UNICO:IMAGEN,OBRAS Y MANTENIMIENTO SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27405 , F 92, S 8, H B 117732, I/A 9 (15/11/2012)
CVE: BORME-A-2012-227-08
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/05/2011)
CVE: BORME-B-2011-119-08
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/06/2010)
CVE: BORME-B-2010-135-08
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/06/2009)
CVE: BORME-B-2009-131-08
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27405 , F 91, S 8, H B 117732, I/A 8 (26/02/2009)
CVE: BORME-A-2009-48-08
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27405 , F 91, S 8, H B 117732, I/A 7 (26/02/2009)
CVE: BORME-A-2009-48-08
- AV DE MADRID Num.95 P.1 PTA.1 (BARCELONA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27405 , F 91, S 8, H B 117732, I/A 6 (11/02/2009)
CVE: BORME-A-2009-36-08