DEPARTAMENTO INFORMATICA 3000 SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Humanes de Mohernando, 8
Código Postal 19002
Municipio Guadalajara
Provincia Guadalajara
Mapa Ver Mapa
Razón Social DEPARTAMENTO INFORMATICA 3000 SL
CIF B84944073
Fecha de Constitución 01/02/2007
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE DEPARTAMENTO INFORMATICA 3000 SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE DEPARTAMENTO INFORMATICA 3000 SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Barroso Garcia Aurelio | Administrador Unico | 04/06/2018 | 27/10/2021 |
Barroso Garcia Aurelio | Liquidador Unico | 27/10/2021 | 27/10/2021 |
Acero Sanchez Pablo | Administrador Solidario | 24/07/2009 | 04/06/2018 |
Barroso Garcia Aurelio | Administrador Solidario | 24/07/2009 | 04/06/2018 |
Santos Centenera Rafael | Administrador Solidario | 24/07/2009 | 04/06/2018 |
Acero Sanchez Pablo | Consejero Delegado Solidario | 24/07/2009 | |
Acero Sanchez Pablo | Vicepresidente | 24/07/2009 | |
Acero Sanchez Pablo | Consejero | 24/07/2009 | |
Barroso Garcia Aurelio | Secretario | 24/07/2009 | |
Barroso Garcia Aurelio | Consejero | 24/07/2009 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE DEPARTAMENTO INFORMATICA 3000 SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 622 , F 21, S 8, H GU 10484, I/A 3 (27/10/2021)
CVE: BORME-A-2021-213-19
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 622 , F 21, S 8, H GU 10484, I/A 3 (27/10/2021)
CVE: BORME-A-2021-213-19
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 622 , F 21, S 8, H GU 10484, I/A 3 (27/10/2021)
CVE: BORME-A-2021-213-19
Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 622 , F 21, S 8, H GU 10484, I/A 3 (27/10/2021)
CVE: BORME-A-2021-213-19
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 622 , F 21, S 8, H GU 10484, I/A 3 (27/10/2021)
CVE: BORME-A-2021-213-19
- C/ HUMANES DE MOHERNANDO 8 (GUADALAJARA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 622 , F 21, S 8, H GU 10484, I/A 2 (04/06/2018)
CVE: BORME-A-2018-114-19
- Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 622 , F 21, S 8, H GU 10484, I/A 2 (04/06/2018)
CVE: BORME-A-2018-114-19
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 622 , F 21, S 8, H GU 10484, I/A 2 (04/06/2018)
CVE: BORME-A-2018-114-19
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 622 , F 21, S 8, H GU 10484, I/A 2 (04/06/2018)
CVE: BORME-A-2018-114-19
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/10/2010)
CVE: BORME-B-2010-211-28