DENTALYTAL SLP - EXTINGUIDA
Dirección social C/ PEREZ GALDOS, 42 - LOCAL NUMERO UNO
Código Postal 13200
Municipio Manzanares
Provincia Ciudad Real
Razón Social DENTALYTAL SLP
CIF B13517214
Capital Social 3100.0 Euros
Actividad Actividades odontológicas
Fecha de Constitución 06/10/2010
Órgano Administración Administradores mancomunados
VINCULACIONES DE DENTALYTAL SLP
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE DENTALYTAL SLP
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Gutierrez Palomino Percy Alcides | Administrador Mancomunado | 12/01/2011 | 07/02/2022 |
Gutierrez Palomino Percy Alcides | Liquidador Unico | 07/02/2022 | 07/02/2022 |
Rodriguez Diaz Maria - Raquel | Administrador Mancomunado | 12/01/2011 | 07/02/2022 |
ACTOS BORME DE DENTALYTAL SLP
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 529 , F 49, S 8, H CR 20867, I/A 2 (07/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-33-13
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 529 , F 49, S 8, H CR 20867, I/A 2 (07/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-33-13
- Cambio del Organo de Administración: Administradores mancomunados a Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 529 , F 49, S 8, H CR 20867, I/A 2 (07/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-33-13
Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 529 , F 49, S 8, H CR 20867, I/A 2 (07/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-33-13
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 529 , F 49, S 8, H CR 20867, I/A 2 (07/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-33-13
- Modificado el documento de identidad de PERCY ALCIDES GUTIERREZ PALOMINO que ahora tiene el N.I.F. español. 06.333.943-L
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 529 , F 47, S 8, H CR 20867, I/A nota (10/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-76-13
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2011)
CVE: BORME-B-2011-193-13
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 529 , F 47, S 8, H CR 20867, I/A 1 (12/01/2011)
CVE: BORME-A-2011-19-13
Dirección:C/ PEREZ GALDOS, 42 - LOCAL NUMERO UNO (MANZANARES)
Comienzo de operaciones:06/10/10
Capital:3.100,00 Euros
Objeto social:Constituye el objeto exclusivo de esta Sociedad la actividad propia del ejercicio de la odontología
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 529 , F 47, S 8, H CR 20867, I/A 1 (12/01/2011)
CVE: BORME-A-2011-19-13