DENTALES PERIS SL - EXTINGUIDA
Dirección social Av Peris I Valero, 87
Código Postal 46006
Municipio València
Provincia Valencia
Mapa Ver Mapa
Razón Social DENTALES PERIS SL
CIF B98766587
Capital Social 120000.0 Euros
Actividad Actividades odontológicas
Fecha de Constitución 01/10/2015
Órgano Administración Administradores mancomunados
Propietario AESTES DENTAL SL
VINCULACIONES DE DENTALES PERIS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE DENTALES PERIS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
AESTES DENTAL SL | Socio Unico | 07/08/2017 | 30/01/2018 |
Gonzalez Burgada Jordi | Administrador Mancomunado | 07/08/2017 | 30/01/2018 |
Olave Martin Juan | Administrador Mancomunado | 07/08/2017 | 30/01/2018 |
Estelles Trenco Jose-antonio | Administrador Solidario | 22/10/2015 | 07/08/2017 |
Senis Segarra Luis | Administrador Solidario | 22/10/2015 | 07/08/2017 |
Senis Segarra Luis | Administrador Unico | 29/09/2015 | 22/10/2015 |
ACTOS BORME DE DENTALES PERIS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10013, L 7295, F 51, S 8, H V 167049, I/A 4 (30/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-26-46
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10013, L 7295, F 51, S 8, H V 167049, I/A 4 (30/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-26-46
- Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Administradores mancomunados
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10013, L 7295, F 51, S 8, H V 167049, I/A 3 (07/08/2017)
CVE: BORME-A-2017-154-46
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10013, L 7295, F 51, S 8, H V 167049, I/A 3 (07/08/2017)
CVE: BORME-A-2017-154-46
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10013, L 7295, F 51, S 8, H V 167049, I/A 3 (07/08/2017)
CVE: BORME-A-2017-154-46
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10013, L 7295, F 51, S 8, H V 167049, I/A 3 (07/08/2017)
CVE: BORME-A-2017-154-46
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Administradores solidarios
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10013, L 7295, F 51, S 8, H V 167049, I/A 2 (22/10/2015)
CVE: BORME-A-2015-207-46
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10013, L 7295, F 51, S 8, H V 167049, I/A 2 (22/10/2015)
CVE: BORME-A-2015-207-46
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10013, L 7295, F 51, S 8, H V 167049, I/A 2 (22/10/2015)
CVE: BORME-A-2015-207-46
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10013, L 7295, F 49, S 8, H V 167049, I/A 1 (29/09/2015)
CVE: BORME-A-2015-191-46