DENTAL MAORI SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Alquimia, 3
Código Postal 28933
Municipio Móstoles
Provincia Madrid
Razón Social DENTAL MAORI SL
CIF B85067734
Capital Social 317181.0 Euros
Actividad Actividades odontológicas
Fecha de Constitución 31/05/2007
Órgano Administración Administradores mancomunados
Propietario AUX DENTAL 2006 SL
VINCULACIONES DE DENTAL MAORI SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE DENTAL MAORI SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
AUX DENTAL 2006 SL | Socio Unico | 28/10/2015 | 10/01/2018 |
Gonzalez Burgada Jordi | Administrador Mancomunado | 04/09/2017 | 10/01/2018 |
Olave Martin Juan | Administrador Mancomunado | 04/09/2017 | 10/01/2018 |
Alvarez Garcia Jose | Administrador Unico | 28/10/2015 | 04/09/2017 |
Alvarez Garcia Jose | Administrador Solidario | 15/07/2015 | 28/10/2015 |
Mora Sanchez Antonio | Administrador Solidario | 28/10/2015 | |
Anguita De Gregorio Juan Carlos | Administrador Solidario | 06/02/2013 |
ACTOS BORME DE DENTAL MAORI SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24418 , F 182, S 8, H M 439188, I/A 8 (10/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-14-28
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24418 , F 182, S 8, H M 439188, I/A 8 (10/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-14-28
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24418 , F 182, S 8, H M 439188, I/A 8 (10/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-14-28
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Administradores mancomunados
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24418 , F 182, S 8, H M 439188, I/A 7 (04/09/2017)
CVE: BORME-A-2017-173-28
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24418 , F 182, S 8, H M 439188, I/A 7 (04/09/2017)
CVE: BORME-A-2017-173-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24418 , F 182, S 8, H M 439188, I/A 7 (04/09/2017)
CVE: BORME-A-2017-173-28
- Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24418 , F 181, S 8, H M 439188, I/A 6 (28/10/2015)
CVE: BORME-A-2015-211-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24418 , F 181, S 8, H M 439188, I/A 6 (28/10/2015)
CVE: BORME-A-2015-211-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24418 , F 181, S 8, H M 439188, I/A 6 (28/10/2015)
CVE: BORME-A-2015-211-28
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24418 , F 181, S 8, H M 439188, I/A 6 (28/10/2015)
CVE: BORME-A-2015-211-28