DENTACARE BENDINAT SL - EXTINGUIDA
Municipio Calvià
Provincia Illes Balears
Razón Social DENTACARE BENDINAT SL
CIF B57269656
Capital Social 39804.0 Euros
Actividad Actividades odontológicas
Fecha de Constitución 06/04/2004
Órgano Administración Administradores solidarios
VINCULACIONES DE DENTACARE BENDINAT SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE DENTACARE BENDINAT SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Dr Degano Peter Hans Werner | Administrador Solidario | 14/03/2012 | 14/04/2023 |
Dr Degano Peter Hans Werner | Liquidador Solidario | 14/04/2023 | 14/04/2023 |
Dr Koerge Erik | Administrador Solidario | 14/03/2012 | 14/04/2023 |
Dr Koerge Erik | Liquidador Solidario | 14/04/2023 | 14/04/2023 |
Degano Wedler Irene Helga | Administrador Unico | 14/03/2012 |
ACTOS BORME DE DENTACARE BENDINAT SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2055 , F 187, S 8, H PM 46960, I/A 5 (14/04/2023)
CVE: BORME-A-2023-75-07
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2055 , F 187, S 8, H PM 46960, I/A 5 (14/04/2023)
CVE: BORME-A-2023-75-07
Liquidador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2055 , F 187, S 8, H PM 46960, I/A 5 (14/04/2023)
CVE: BORME-A-2023-75-07
Administrador Solidario
Liquidador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2055 , F 187, S 8, H PM 46960, I/A 5 (14/04/2023)
CVE: BORME-A-2023-75-07
- La intermediación en los servicios médicos propios de una clínica dental, higienista, dentista, odontólogo y también de medicina general
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2055 , F 187, S 8, H PM 46960, I/A 4 (14/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-59-07
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Administradores solidarios
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2055 , F 187, S 8, H PM 46960, I/A 4 (14/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-59-07
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2055 , F 187, S 8, H PM 46960, I/A 4 (14/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-59-07
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2055 , F 187, S 8, H PM 46960, I/A 4 (14/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-59-07
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2055 , F 187, S 8, H PM 46960, I/A 3 (24/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-47-07
Capital Anterior: | 23.002,00 | Euros |
Aumento de capital: | 16.802,00 | Euros |
Capital Actual: | 39.804,00 | Euros |
Porcentaje: | 73,05 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2055 , F 186, S 8, H PM 46960, I/A 2 (24/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-47-07