DENOTARE SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Zurbaran, 9
Código Postal 28010
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social DENOTARE SL
CIF B87828554
Capital Social 3500.0 Euros
Actividad Compraventa de bienes inmobiliarios por cuenta propia
Fecha de Constitución 09/05/2017
Órgano Administración Administrador único
Propietario IDAF SPV SAL
VINCULACIONES DE DENOTARE SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE DENOTARE SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
IDAF SPV SAL | Socio Unico | 20/10/2017 | 27/05/2019 |
Parreira Jonet Francisco Maria | Liquidador | 27/05/2019 | 27/05/2019 |
Parreira Jonet Francisco Maria | Administrador Unico | 20/10/2017 | 27/05/2019 |
Atalaya Sevillano Maria Teresa | Administrador Unico | 18/05/2017 | 20/10/2017 |
MEDITERRANEAN SEARCH SL | Socio Unico | 18/05/2017 | 20/10/2017 |
ACTOS BORME DE DENOTARE SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35979 , F 86, S 8, H M 646474, I/A 3 (27/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-103-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35979 , F 86, S 8, H M 646474, I/A 3 (27/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-103-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35979 , F 86, S 8, H M 646474, I/A 3 (27/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-103-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35979 , F 86, S 8, H M 646474, I/A 3 (27/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-103-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35979 , F 86, S 8, H M 646474, I/A 2 (20/10/2017)
CVE: BORME-A-2017-207-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35979 , F 86, S 8, H M 646474, I/A 2 (20/10/2017)
CVE: BORME-A-2017-207-28
Nuevo Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35979 , F 86, S 8, H M 646474, I/A 2 (20/10/2017)
CVE: BORME-A-2017-207-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35979 , F 85, S 8, H M 646474, I/A 1 (18/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-98-28
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35979 , F 85, S 8, H M 646474, I/A 1 (18/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-98-28
Dirección:C/ ZURBARAN - Nº 9, LOCAL DERECHA (MADRID)
Comienzo de operaciones:09/05/17
Capital:3.500,00 Euros
Objeto social:La compra, venta, alquiler, parcelación y urbanización de solares, terrenos y fincas de cualquier naturaleza, pudiendo proceder a la edificación de los mismos y a su enajenación, íntegramente, en forma parcial o en régimen de propiedad horizontal. Etc
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35979 , F 85, S 8, H M 646474, I/A 1 (18/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-98-28