DEN BRAVEN SEALANTS ESPAÑA SL - EXTINGUIDA
Dirección social Cl Stravinsky, 12
Código Postal 08191
Municipio Rubí
Provincia Barcelona
Razón Social DEN BRAVEN SEALANTS ESPAÑA SL
CIF B64325418
Capital Social 2030010.0 Euros
Actividad Comercio al por mayor de productos químicos
Fecha de Constitución 19/09/2006
Página Web www.denbraven.es
Órgano Administración Administrador único
Administrador Único Vincent Imbos
Auditor IBARZ AUDITORES ASOCIADOS SL
VINCULACIONES DE DEN BRAVEN SEALANTS ESPAÑA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE DEN BRAVEN SEALANTS ESPAÑA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
IBARZ AUDITORES ASOCIADOS SL | Auditor | 23/01/2018 | 04/03/2019 |
Lamiel Lara Raquel | Apoderado | 05/12/2014 | 04/03/2019 |
Martijn Henk Bressers | Apoderado | 17/09/2012 | 04/03/2019 |
Paulo Jorge Lourenco Magalhaes | Apoderado | 24/08/2012 | 04/03/2019 |
Vincent Imbos | Administrador Unico | 24/08/2012 | 04/03/2019 |
Gerard Johan Jansen | Administrador Unico | 24/08/2012 | |
Rodenas Fraile Jose Manuel | Apoderado | 24/08/2012 |
ACTOS BORME DE DEN BRAVEN SEALANTS ESPAÑA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39019 , F 199, S 8, H B 335347, I/A 13 (04/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-49-08
- CAMBIO DE SOCIO UNICO, SIENDO EL NUEVO SOCIO UNICO: ARKEMA QUIMICA S.A
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39019 , F 199, S 8, H B 335347, I/A 12 (25/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-148-08
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39019 , F 199, S 8, H B 335347, I/A 11 (23/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-21-08
- CL COMPOSITOR STRAVINSKY Num.12 (RUBI)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39019 , F 198, S 8, H B 335347, I/A 10 (14/08/2017)
CVE: BORME-A-2017-160-08
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32679 , F 184, S 8, H M 588292, I/A 3 (05/12/2014)
CVE: BORME-A-2014-238-28
- AVDA SUR AEROPUERTO DE BARAJAS 16 - EDIFICIO 7, OF (MADRID)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32679 , F 184, S 8, H M 588292, I/A 2 (01/12/2014)
CVE: BORME-A-2014-237-28
Capital Anterior: | 30.000,00 | Euros |
Aumento de capital: | 2.000.010,00 | Euros |
Capital Actual: | 2.030.010,00 | Euros |
Porcentaje: | 6.666,70 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39019 , F 196, S 8, H B 335347, I/A 7 (20/09/2012)
CVE: BORME-A-2012-193-08
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39019 , F 196, S 8, H B 335347, I/A 6 (17/09/2012)
CVE: BORME-A-2012-186-08
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39019 , F 195, S 8, H B 335347, I/A 5 (24/08/2012)
CVE: BORME-A-2012-170-08
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39019 , F 195, S 8, H B 335347, I/A 4 (24/08/2012)
CVE: BORME-A-2012-170-08