DELUXE MADRID SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Miguel Fleta, 5
Código Postal 28037
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social DELUXE MADRID SL
CIF B63376966
Actividad Actividades de postproducción cinematográfica, de vídeo y de programas de televisión
Fecha de Constitución 29/12/2003
Nombres Anteriores
- FOTOFILM DELUXE SL
Órgano Administración Consejo de administración
Presidente Cupples Amanda Suzanne
Auditor ERNST & YOUNG SL
VINCULACIONES DE DELUXE MADRID SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE DELUXE MADRID SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Carceles Coll David | Apoderado | 23/09/2013 | 09/01/2018 |
Casserras Vendrell Elena | Apoderado | 07/10/2016 | 09/01/2018 |
Casserras Vendrell Elena | Apoderado Solidario | 01/08/2012 | 09/01/2018 |
Cupples Amanda Suzanne | Apoderado | 22/04/2016 | 09/01/2018 |
Cupples Amanda Suzanne | Presidente | 13/01/2016 | 09/01/2018 |
Cupples Amanda Suzanne | Consejero | 13/01/2016 | 09/01/2018 |
Davidson Neil Patrick | Consejero | 13/01/2016 | 09/01/2018 |
ERNEST & YOUNG SL | Auditor | 17/12/2009 | 09/01/2018 |
ERNST & YOUNG SL | Auditor | 08/01/2013 | 09/01/2018 |
Howl Roger Stuart | Apoderado | 22/04/2016 | 09/01/2018 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE DELUXE MADRID SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26019 , F 183, S 8, H M 362483, I/A 24 (09/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-12-28
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26019 , F 183, S 8, H M 362483, I/A 24 (09/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-12-28
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26019 , F 182, S 8, H M 362483, I/A 23 (29/12/2016)
CVE: BORME-A-2017-5-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26019 , F 182, S 8, H M 362483, I/A 22 (07/10/2016)
CVE: BORME-A-2016-199-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26019 , F 181, S 8, H M 362483, I/A 21 (22/04/2016)
CVE: BORME-A-2016-84-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26019 , F 181, S 8, H M 362483, I/A 21 (22/04/2016)
CVE: BORME-A-2016-84-28
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26019 , F 180, S 8, H M 362483, I/A 20 (01/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-47-28
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26019 , F 180, S 8, H M 362483, I/A 19 (13/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-13-28
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26019 , F 180, S 8, H M 362483, I/A 19 (13/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-13-28
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26019 , F 180, S 8, H M 362483, I/A 18 (20/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-99-28