DELTECO CATALUNYA SL - EXTINGUIDA
Dirección social C/ CRUCE DE MALZAGA, S/N
Código Postal 20600
Municipio Eibar
Provincia Gipuzkoa
Razón Social DELTECO CATALUNYA SL
CIF B63102305
Actividad Comercio al por mayor de máquinas herramienta
Fecha de Constitución 12/02/2003
Página Web www.delteco.com
Órgano Administración Consejo de administración
Propietario STEVE TRADING SL
VINCULACIONES DE DELTECO CATALUNYA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE DELTECO CATALUNYA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Arambarri Arrizabalaga Ana | Apoderado | 25/05/2015 | 04/02/2019 |
Arambarri Arrizabalaga Ana | Secretario | 27/05/2011 | 04/02/2019 |
Arambarri Arrizabalaga Ana | Consejero | 27/05/2011 | 04/02/2019 |
Arambarri Arrizabalaga Carlos | Consejero | 27/05/2011 | 04/02/2019 |
Arambarri Arrizabalaga Javier | Consejero Delegado | 04/02/2019 | |
Arambarri Arrizabalaga Javier | Consejero | 04/02/2019 | |
Arambarri Arrizabalaga Oscar | Consejero | 27/05/2011 | 04/02/2019 |
Arambarri Arrizabalaga Xabier | Consejero | 27/05/2011 | 04/02/2019 |
Arambarri Arrizabalaga Xabier | Consejero Delegado | 27/05/2011 | 04/02/2019 |
Arrizabalaga Eguiazu Maria Elena | Consejero | 27/05/2011 | 04/02/2019 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE DELTECO CATALUNYA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2561 , F 104, S 8, H SS 34443, I/A 6 (04/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-30-20
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2561 , F 104, S 8, H SS 34443, I/A 6 (04/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-30-20
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2561 , F 104, S 8, H SS 34443, I/A 6 (04/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-30-20
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2561 , F 104, S 8, H SS 34443, I/A 5 (25/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-105-20
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2561 , F 103, S 8, H SS 34443, I/A 4 (25/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-105-20
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2561 , F 103, S 8, H SS 34443, I/A 3 (13/08/2013)
CVE: BORME-A-2013-164-20
- C/ CRUCE DE MALZAGA, S/N (EIBAR)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2561 , F 91, S 8, H SS 34443, I/A 1 (11/06/2012)
CVE: BORME-A-2012-116-20
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2011)
CVE: BORME-B-2011-187-08
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37213 , F 162, S 8, H B 264578, I/A 5 (27/05/2011)
CVE: BORME-A-2011-108-08
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37213 , F 162, S 8, H B 264578, I/A 5 (27/05/2011)
CVE: BORME-A-2011-108-08