DELTAMAR WORLD SL - EXTINGUIDA
Municipio Calp
Provincia Alicante/Alacant
Razón Social DELTAMAR WORLD SL
CIF B53716775
Actividad Hoteles y alojamientos similares
Fecha de Constitución 27/11/2002
Página Web www.unitursa.com
Órgano Administración Administrador único
Propietario FLOR CALPE SL
Auditor BAKER TILLY AUDITORES SLP
VINCULACIONES DE DELTAMAR WORLD SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE DELTAMAR WORLD SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
BAKER TILLY AUDITORES SLP | Auditor | 27/09/2022 | 13/01/2023 |
FLOR CALPE SL | Socio Unico | 26/12/2022 | 13/01/2023 |
Gonzalez Such Antonio | Administrador Unico | 24/07/2009 | 13/01/2023 |
Bernabeu Perez Juan Antonio | Auditor | 04/06/2009 | 27/09/2022 |
Trabison Manlio | Administrador Unico | 24/07/2009 |
ACTOS BORME DE DELTAMAR WORLD SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2608 , F 126, S 8, H A 74192, I/A 11 (13/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-15-03
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2608 , F 126, S 8, H A 74192, I/A 11 (13/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-15-03
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2608 , F 126, S 8, H A 74192, I/A 10 (26/12/2022)
CVE: BORME-A-2023-2-03
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2608 , F 126, S 8, H A 74192, I/A 9 (27/09/2022)
CVE: BORME-A-2022-191-03
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2608 , F 126, S 8, H A 74192, I/A 9 (27/09/2022)
CVE: BORME-A-2022-191-03
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2608 , F 126, S 8, H A 74192, I/A 8 (08/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-11-03
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2608 , F 126, S 8, H A 74192, I/A 7 (29/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-105-03
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2608 , F 125, S 8, H A 74192, I/A 6 (19/08/2015)
CVE: BORME-A-2015-162-03
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2010)
CVE: BORME-B-2010-176-03
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/12/2009)
CVE: BORME-B-2009-247-03