DELTAGAM ESPAÑA ASESORES SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Alcala, 149
Código Postal 28009
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social DELTAGAM ESPAÑA ASESORES SL
CIF B87253787
Capital Social 20000.0 Euros
Actividad Actividades de las sociedades holding
Fecha de Constitución 27/03/2015
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE DELTAGAM ESPAÑA ASESORES SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE DELTAGAM ESPAÑA ASESORES SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Alonso Duran Sergio | Consejero Delegado | 07/04/2015 | 03/05/2017 |
Alonso Duran Sergio | Consejero | 07/04/2015 | 03/05/2017 |
Arrazubi Fernandez Jose Manuel | Secretario | 07/04/2015 | 03/05/2017 |
Arrazubi Fernandez Jose Manuel | Consejero | 07/04/2015 | 03/05/2017 |
Arrazubi Fernandez Jose Manuel | Apoderado Solidario | 12/05/2015 | 03/05/2017 |
Arrazubi Fernandez Jose Manuel | Liquidador | 03/05/2017 | 03/05/2017 |
Klein Arturo | Presidente | 07/04/2015 | 03/05/2017 |
Klein Arturo | Consejero | 07/04/2015 | 03/05/2017 |
Klein Arturo | Apoderado Solidario | 12/05/2015 | 03/05/2017 |
ACTOS BORME DE DELTAGAM ESPAÑA ASESORES SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33292 , F 174, S 8, H M 599167, I/A 3 (03/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-88-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33292 , F 174, S 8, H M 599167, I/A 3 (03/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-88-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33292 , F 174, S 8, H M 599167, I/A 3 (03/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-88-28
Consejero Delegado
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33292 , F 174, S 8, H M 599167, I/A 3 (03/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-88-28
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33292 , F 172, S 8, H M 599167, I/A 2 (12/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-94-28
Consejero Delegado
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33292 , F 171, S 8, H M 599167, I/A 1 (07/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-69-28
Dirección:C/ ALCALA 149 - SEGUNDO IZQUIERDA (MADRID)
Comienzo de operaciones:27/03/15
Capital:20.000,00 Euros
Objeto social:EL ASESORAMIENTO, LA INVERSION COLECTIVA. LA PARTICIPACION EN OTRAS SOCIEDADES DE IDENTICO O ANALOGO OBJETO, PARA EL DESARROLLO DEL PROPIO DE ESTA SOCIEDAD, MEDIANTE LA SUSCRIPCION DE ACCIONES O PARTICIPACIONES EN LA FUNDACION O AUMENTO DE CAPITAL DE LA MISMA, O LA ADQUISICION DE ELLAS POR CUALQUIER
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33292 , F 171, S 8, H M 599167, I/A 1 (07/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-69-28