DELTA MOTION SL - EXTINGUIDA
Dirección social CL RIERA FONOLLAR,23B,POL.FONOLLAR NORD,SECTOR A
Municipio Sant Boi de Llobregat
Provincia Barcelona
Razón Social DELTA MOTION SL
CIF B63430441
Actividad Comercio al por mayor no especializado
Fecha de Constitución 10/02/2004
Órgano Administración Administrador único
Administrador Único Quintana Sancho Joan
VINCULACIONES DE DELTA MOTION SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE DELTA MOTION SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Quintana Bella Juan Jose | Apoderado | 23/03/2012 | 06/04/2022 |
Quintana Sancho Joan | Administrador Unico | 23/03/2012 | 06/04/2022 |
Quintana Bella Juan Jose | Administrador Unico | 23/03/2012 |
ACTOS BORME DE DELTA MOTION SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36321 , F 160, S 8, H B 284963, I/A 6 (06/04/2022)
CVE: BORME-A-2022-72-08
- JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 8 DE BARCELONA, PROCEDIMIENTO CONCURSO VOLUNTARIO 54/2022, AUTO FIRME DE FECHA 26/01/2022, DECLARACION DE CONCURSO VOLUNTARIO Y CONCLUSION DEL CONCURSO DE LA SOCIEDAD
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36321 , F 160, S 8, H B 284963, I/A 6 (06/04/2022)
CVE: BORME-A-2022-72-08
- JUZGADO SOCIAL 5 DE BARCELONA, RESOLUCION FIRME DE FECHA 7 DE MAYO DE 2019, DECLARACION DE INSOLVENCIA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36321 , F 160, S 8, H B 284963, I/A 5 (13/06/2019)
CVE: BORME-A-2019-117-08
- CL RIERA FONOLLAR,23B,POL.FONOLLAR NORD,SECTOR A (SANT BOI DE LLOBREGAT)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36321 , F 159, S 8, H B 284963, I/A 4 (23/06/2014)
CVE: BORME-A-2014-123-08
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36321 , F 159, S 8, H B 284963, I/A 3 (23/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-66-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36321 , F 158, S 8, H B 284963, I/A 2 (23/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-66-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36321 , F 158, S 8, H B 284963, I/A 2 (23/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-66-08
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2011)
CVE: BORME-B-2011-180-08
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2010)
CVE: BORME-B-2010-183-08
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/10/2009)
CVE: BORME-B-2009-222-08