DELSEACARDENIO SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Enrique Villegas Velez, 1
Código Postal 21400
Municipio Ayamonte
Provincia Huelva
Razón Social DELSEACARDENIO SL
CIF B21502265
Capital Social 3050.0 Euros
Actividad Hoteles y alojamientos similares
Fecha de Constitución 20/07/2011
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE DELSEACARDENIO SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE DELSEACARDENIO SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Romero Nieto Silvia Guadalupe | Administrador Unico | 08/08/2012 | 02/01/2015 |
Romero Nieto Silvia Guadalupe | Liquidador Unico | 02/01/2015 | 02/01/2015 |
Silva Arenas Francisco Manuel | Administrador Unico | 01/08/2011 | 08/08/2012 |
ACTOS BORME DE DELSEACARDENIO SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 956 , F 29, S 8, H H 19361, I/A 3 (02/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-8-21
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 956 , F 29, S 8, H H 19361, I/A 3 (02/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-8-21
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 956 , F 29, S 8, H H 19361, I/A 3 (02/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-8-21
Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 956 , F 29, S 8, H H 19361, I/A 3 (02/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-8-21
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 956 , F 29, S 8, H H 19361, I/A 3 (02/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-8-21
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 956 , F 29, S 8, H H 19361,H , I/ 2 (08/08/2012)
CVE: BORME-A-2012-158-21
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 956 , F 29, S 8, H H 19361,H , I/ 2 (08/08/2012)
CVE: BORME-A-2012-158-21
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 956 , F 26, S 8, H H 19361,H , I/ 1 (01/08/2011)
CVE: BORME-A-2011-155-21
Dirección:C/ ENRIQUE VILLEGAS VELEZ 1 BJ.- (AYAMONTE)
Comienzo de operaciones:20/07/11
Capital:3.050,00 Euros
Objeto social:La creación y explotación de instalaciones y establecimientos hoteleros decualquier categoria y clase, albergues, refugios de montaña, campings y comedores colectivos, así como la creación y explotación de todo tipo de establecimientos de restauración y alimentación; la venta de toda clase de produ
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 956 , F 26, S 8, H H 19361,H , I/ 1 (01/08/2011)
CVE: BORME-A-2011-155-21