DELIKA PRODUCTS SL - EXTINGUIDA
Municipio Arenys de Munt
Provincia Barcelona
Razón Social DELIKA PRODUCTS SL
CIF B64898349
Capital Social 90000.0 Euros
Actividad Comercio al por mayor de pescados, mariscos y otros productos alimenticios
Fecha de Constitución 18/06/2008
Órgano Administración Administrador único
Administrador Único Codina Sabate Jaume
VINCULACIONES DE DELIKA PRODUCTS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE DELIKA PRODUCTS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Codina Sabate Jaume | Administrador Unico | 28/09/2012 | 14/11/2014 |
Codina Rodriguez Meritxell | Administrador Solidario | 14/02/2009 | 28/09/2012 |
Codina Sabate Jaume | Administrador Solidario | 14/02/2009 | 28/09/2012 |
Codina Rodriguez Meritxell | Administrador Mancomunado | 14/02/2009 | |
Codina Rodriguez Meritxell | Apoderado | 14/02/2009 | |
Masanori Hosoya | Administrador Mancomunado | 14/02/2009 | |
Masanori Hosoya | Apoderado | 14/02/2009 |
ACTOS BORME DE DELIKA PRODUCTS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40758 , F 191, S 8, H B 370602, I/A 8 (14/11/2014)
CVE: BORME-A-2014-224-08
- SOCIEDAD UNIPERSONAL.SOCIO UNICO:PEIXOS JAUME SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40758 , F 191, S 8, H B 370602, I/A 7 (16/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-98-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40758 , F 190, S 8, H B 370602, I/A 6 (28/09/2012)
CVE: BORME-A-2012-198-08
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40758 , F 190, S 8, H B 370602, I/A 6 (28/09/2012)
CVE: BORME-A-2012-198-08
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2011)
CVE: BORME-B-2011-183-08
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2010)
CVE: BORME-B-2010-183-08
Capital Anterior: | 30.000,00 | Euros |
Aumento de capital: | 60.000,00 | Euros |
Capital Actual: | 90.000,00 | Euros |
Porcentaje: | 200,00 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40758 , F 190, S 8, H B 370602, I/A 5 (19/02/2010)
CVE: BORME-A-2010-43-08
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/10/2009)
CVE: BORME-B-2009-222-08
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40758 , F 190, S 8, H B 370602, I/A 4 (14/02/2009)
CVE: BORME-A-2009-38-08
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40758 , F 189, S 8, H B 370602, I/A 3 (14/02/2009)
CVE: BORME-A-2009-38-08