DELIKA EDITION & DESING SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Profesor Rodriguez Moñino, 1
Código Postal 10002
Municipio Cáceres
Provincia Cáceres
Mapa Ver Mapa
Razón Social DELIKA EDITION & DESING SL
Capital Social 3100.0 Euros
Fecha de Constitución 09/02/2015
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE DELIKA EDITION & DESING SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE DELIKA EDITION & DESING SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Acedo Fernandez Manuel Santiago | Liquidador | 17/07/2017 | 17/07/2017 |
Acedo Fernandez Manuel Santiago | Administrador Unico | 13/04/2016 | 17/07/2017 |
Fernandez Del Amo Matilde Antonia | Administrador Unico | 13/04/2016 | 13/04/2016 |
Salgueiro Pereira Diogo Antonio | Administrador Unico | 09/03/2015 | 13/04/2016 |
ACTOS BORME DE DELIKA EDITION & DESING SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 946, L 773, F 37, S 8, H CC 13703, I/A 4 (17/07/2017)
CVE: BORME-A-2017-140-10
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 946, L 773, F 37, S 8, H CC 13703, I/A 4 (17/07/2017)
CVE: BORME-A-2017-140-10
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 946, L 773, F 37, S 8, H CC 13703, I/A 4 (17/07/2017)
CVE: BORME-A-2017-140-10
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 946, L 773, F 37, S 8, H CC 13703, I/A 4 (17/07/2017)
CVE: BORME-A-2017-140-10
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 946, L 773, F 37, S 8, H CC 13703, I/A 3 (13/04/2016)
CVE: BORME-A-2016-76-10
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 946, L 773, F 37, S 8, H CC 13703, I/A 3 (13/04/2016)
CVE: BORME-A-2016-76-10
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 946, L 773, F 37, S 8, H CC 13703, I/A 2 (13/04/2016)
CVE: BORME-A-2016-76-10
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 946, L 773, F 37, S 8, H CC 13703, I/A 2 (13/04/2016)
CVE: BORME-A-2016-76-10
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 946, L 773, F 35, S 8, H CC 13703, I/A 1 (09/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-52-10
Dirección:C/ PROFESOR RODRIGUEZ MOÑINO 1 3 B (CACERES)
Comienzo de operaciones:09/02/15
Capital:3.100,00 Euros
Objeto social:La edición de libros y revistas, publicidad y cualquier actividad
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 946, L 773, F 35, S 8, H CC 13703, I/A 1 (09/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-52-10