DELFOS HARD WARE SL - EXTINGUIDA
Municipio Alicante/Alacant
Provincia Alicante/Alacant
Razón Social DELFOS HARD WARE SL
CIF B03923638
Actividad Comercio al por menor de ordenadores, equipos periféricos y programas informáticos en establecimientos especializados
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE DELFOS HARD WARE SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE DELFOS HARD WARE SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Aliaga Sanchez Carlos Antonio | Apoderado | 16/04/2018 | 03/09/2021 |
Ballesteros Diaz Juan Jose | Apoderado | 30/01/2013 | 03/09/2021 |
Ballesteros Diaz Juan Jose | Apoderado | 10/04/2013 | 03/09/2021 |
Penades Picado Javier | Administrador Unico | 09/04/2018 | 03/09/2021 |
Penades Picado Javier | Liquidador | 03/09/2021 | 03/09/2021 |
Penades Mico Juan | Administrador Unico | 31/12/2012 | 09/04/2018 |
Botella Oltra Consuelo | Apoderado | 14/07/2014 | |
Ballesteros Diaz Juan Jose | Administrador Solidario | 12/07/2011 | 31/12/2012 |
Penades Mico Juan | Administrador Solidario | 12/07/2011 | 31/12/2012 |
Penades Mico Juan | Administrador Unico | 21/05/2011 | 12/07/2011 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE DELFOS HARD WARE SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4116 , F 151, S 8, H A 26396, I/A 14 (03/09/2021)
CVE: BORME-A-2021-175-03
- Otras Causas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4116 , F 151, S 8, H A 26396, I/A 14 (03/09/2021)
CVE: BORME-A-2021-175-03
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4116 , F 151, S 8, H A 26396, I/A 14 (03/09/2021)
CVE: BORME-A-2021-175-03
Administrador Unico
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4116 , F 151, S 8, H A 26396, I/A 14 (03/09/2021)
CVE: BORME-A-2021-175-03
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4116 , F 151, S 8, H A 26396, I/A 13 (16/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-79-03
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1692 , F 163, S 8, H A 26396, I/A 12 (09/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-74-03
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1692 , F 163, S 8, H A 26396, I/A 12 (09/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-74-03
- Otras modificaciones estatutarias: Artículo 13º.- Duración del cargo de administrador y gratuidad del mismo.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1692 , F 163, S 8, H A 26396, I/A 11 (26/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-66-03
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1692 , F 163, S 8, H A 26396, I/A 10 (14/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-137-03
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1692 , F 163, S 8, H A 26396, I/A 9 (10/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-72-03